Entreprise : ATLAS ARCHITECTES - SIREN 415 137 439
Identité
(Entreprise radiée le 02/02/2018)
Dénomination
ATLAS ARCHITECTES
SIREN (siège)
415 137 439
Date d'immatriculation au RNE
16/01/1998
Date de fin de la personne morale
15/01/2097
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
56000 EUR
Adresse du siège
17 RUE DE LA PRESSE 42000 SAINT-ETIENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOENAGA FABRICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
REGGIARDO LUIS , CLAUDIO
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
BOURMEYSTER CYRIL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Décines-Charpieu
Dénomination
SOHO ATLAS
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
Lyon CEDEX 02
Dénomination
CAP OFFICE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/12/1997
Siret
41513743900014
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités d'architecture
Adresse
3 SENT DES ECUREUILS
42350 , LA TALAUDIERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/12/1997
Siret
41513743900055
Nom commercial
AT'LAS
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
architecture toutes activités se rapportant à l'architecture, l'urbanisme ainsi que tous projets immobiliers dans toutes missions de conception ou de realisation ; toutes expertises immobilières.
Adresse
17 RUE 17 Rue De La Presse
42000 , Saint-Etienne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1998
Siret
41513743900071
Nom commercial
AT'LAS
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Cabinet d'architecte
Adresse
30 QUAI PERRACHE
69002 , LYON 2EME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CS 10150
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/05/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1998
Siret
41513743900022
Code APE
742A
Adresse
20 RUE LORTET
69007 , LYON 7EME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CITE INTERNATIONALE PAVILL
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/07/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/05/2005
Siret
41513743900030
Code APE
742A
Adresse
94 QUAI CHARLES DE GAULLE
69006 , LYON 6EME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CITE INTERNATIONALE PAVILL
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/07/2006
Siret
41513743900048
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités d'architecture
Adresse
45 QUAI CHARLES DE GAULLE
69006 , LYON 6EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/09/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/12/2012
Siret
41513743900063
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités d'architecture
Adresse
39 RUE LT COL PREVOST
69006 , LYON 6EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
12/04/2011
Description
: Changement de dénomination à compter du 30/03/2011 Ancienne dénomination : ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME - MICHEL LASSAGNE - Nouvelle dénomination : ATLAS Architectes
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
27/07/2009
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de 42350 LA TALAUDIERE - 3 Sentier des Ecureuils exploité du 29.12.1997 au 30.06.2009 à 42000 SAINT-ETIENNE - 17 Rue de la Presse A compter du 1.07.2009
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
16/01/1998
Description
Historique des observations depuis le 16/01/1998 : Mention du 22/04/2002 : Mise en harmonie des statuts Loi 2001-420 15/05/01 __________________________________________________ Mention du 21/07/2004 : CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE A COMPTER DU : 01/04/2004 ANCIENNE FORME JURIDIQUE : SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).