Entreprise : DINAME - SIREN 415 123 876
Identité
Dénomination
DINAME
SIREN (siège)
415 123 876
Date d'immatriculation au RNE
02/04/1999
Début d’activité
10/03/1999
Date de fin de la personne morale
01/04/2097
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Locations immobilières
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
282030.68 EUR
Adresse du siège
RTE DE MUZILLAC 56190 AMBON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Ambon
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BADREAU BERNARD , MAXIME , JOSEPH
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
BAZOGES EN PAILLERS
Nom, Prénom(s)
BILLAUD COLETTE , EMILIENNE , MARIE , CLEMENTINE
Nom d'usage
BADREAU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Bazoges-en-Paillers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/03/1999
Siret
41512387600039
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Locations immobilières
Autres Activités
Locations immobilières
Adresse
RTE DE MUZILLAC
56190 , AMBON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Ambon
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/06/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/12/1997
Siret
41512387600013
Code APE
702C
Adresse
94 CHE DES BARRES
85100 , LES SABLES D'OLONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/03/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/06/1998
Siret
41512387600021
Code APE
702C
Adresse
RTE DE MACHE
85220 , APREMONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5324
Date d'ajout
07/11/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 09/09/2011 : Partant : BADREAU Nadia Thérèse Yvonne Augusta, Co-Gérante Nouveau : BADREAU Colette, Émilienne, Marie, Clémentine, Associée Société Civile Changement de qualité : BADREAU Bernard Maxime Joseph, Co-Gérant devient Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 850 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 282 030.68 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).