Entreprise : SCIERIE DE L ANDELLE - SIREN 415 121 284
Identité
Dénomination
SCIERIE DE L ANDELLE
SIREN (siège)
415 121 284
Date d'immatriculation au RNE
09/06/1999
Date de fin de la personne morale
08/06/2097
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
1 RTE DE RADEPONT 27380 VAL D'ORGER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GRAINVILLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEMASSON MICKAEL , DAVID
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1971
Commune de résidence
Douville-sur-Andelle
Nom, Prénom(s)
LEMASSON MICKAEL
Nom d'usage
LEMASSON
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1971
Commune de résidence
OISSEL
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/12/1997
Siret
41512128400020
Code APE
1610A - Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation
Code APRM
1610AQ - Sciage et rabotage du bois
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
scierie et négoce de bois brut et transfomé négoce de materiaux de construction
Code APRM
1610AQ - Sciage et rabotage du bois
Code APRM
1610AQ - Sciage et rabotage du bois
Adresse
1 RTE DE RADEPONT
27380 , VAL D'ORGER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Grainville
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/03/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/12/1997
Siret
41512128400012
Code APE
201A
Adresse
3843 RTE DES ANDELYS
76520 , LA NEUVILLE CHANT D'OISEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10738
Date d'ajout
12/10/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/03/2021
Description
Dissolution à compter du 28/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 28/12/2020, liquidateur : LEMASSON Mickael David, siège de la liquidation : 1 Route de Radepont Grainville 27380 Val d'Orger, parution de la publicité légale : Eure Infos en date du 16/03/2021
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
09/06/1999
Description
Historique des observations depuis le 09/06/1999 : Dépot de consitution au Greffe du Tribunal de Commerce de ROUEN - RCS 98B130 Publication : L'UNION AGRICOLE du 15.01.1998 Transfert du siege social à compter du 8.03.1999 au Greffe du tribunal de commerce d'EVREUX Radiation à l'ancien siege $$$09/06/1999 JOURNAL PUBLICATEUR : EURE AGRICOLE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).