Entreprise : OASYS - SIREN 415 105 881
Identité
Dénomination
OASYS
SIREN (siège)
415 105 881
Date d'immatriculation au RNE
12/01/1998
Début d’activité
03/03/2008
Date de fin de la personne morale
11/01/2097
Date de clôture
28/02
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Activités des sociétés holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
40848 EUR
Adresse du siège
6 ALL DU PARC FONTAINE 44600 SAINT-NAZAIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROUVRAIS HUGO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1997
Commune de résidence
Saint-Nazaire
Nom, Prénom(s)
ROUVRAIS THOMAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1994
Commune de résidence
Saint-Nazaire
Nom, Prénom(s)
ROUVRAIS THIERRY , ROGER , DIDIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Saint-Nazaire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/03/2008
Siret
41510588100023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
6 ALL DU PARC FONTAINE
44600 , SAINT-NAZAIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/03/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/12/1997
Siret
41510588100015
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
RUE DU STADE
44480 , DONGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
04/01/2019
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société à responsabilité limitée SE TRANSFORME EN Société civile A COMPTER DU 01-10-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
18/02/2010
Description
120020100218 ********* Transformation en SARL Date d'effet de la formalité: 25/01/2010 Changement de forme juridique de : Société Anonyme en : S.A.R.L. Anc. Président du conseil adm. : Mr ROUVRAIS Thierry Roger Didier. Anc administrateur : Mr LE MENTEC Louis Henri. Anc administrateur : Madame LE MENTEC née BONNANT Gabrielle Anc commis. Comptes supplt. : SA SOREX. Anc commis. Comptes titulaire : SA L 2 P AUDIT. Gérant : Mr ROUVRAIS Thierry Roger Didier.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
21/03/2008
Description
930020080321 ********* Transfert siège social & Ets Principal Date d'effet de la formalité: 03/03/2008 Changement / adresse (siège-fonds) ... ancienne adresse : rue du Stade 44480 DONGES ... nouvelle adresse : 6 allée du Parc Fontaine 44600 SAINT NAZAIRE
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
06/10/2006
Description
225020061006 ********* Changement dans la direction Date d'effet de la formalité: 06/07/2006 Anc administrateur : Mme ROUVRAIS Thierry née LE MENTEC Sabrina Colette.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
09/02/2006
Description
130020060209 ********* Changement date clôture exercice social Date d'effet de la formalité: 31/01/2006 Changement / clôture des comptes du 31/01 au 28/02
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).