Entreprise : FINSBURY FRANCE SA - SIREN 415 087 212
Identité
Dénomination
FINSBURY FRANCE SA
SIREN (siège)
415 087 212
Date d'immatriculation au RNE
25/05/1998
Date de fin de la personne morale
24/05/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
191 AV ARISTIDE BRIAND 94230 CACHAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOGUEIRA MARIA
Nom d'usage
MAUPRIVEZ
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1938
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DA CUNHA CLOTILDE
Nom d'usage
NOGUEIRA
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Bagneux
Nom, Prénom(s)
EKLAIM JEAN , JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AUBART & ASSOCIES SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
B S INVEST
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/01/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1998
Siret
41508721200023
Code APE
742C
Origine du fonds
Création
Activité principale
La réalisation de tous travaux se rapportant à l'entreprise générale du bâtiment, des travaux publics, du génie civil la fabrication, le commerce, la distribution, la location de tous matériels et de tous produits intéressant les entreprises du bâtiment et les travaux publics toutes études et activités annexes et connexes en vue de la conception de l'ingénierie, de la réalisation, du contrôle, de l'installation et de l'exploitation d'ensembles, complexes combinant plusieurs techniques dans le domaine du bâtiment, des travaux publics et du génie civil
Adresse
191 AV 191 Avenue ARISTIDE BRIAND
94230 , Cachan - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1998
Siret
41508721200015
Code APE
742C
Adresse
10 RUE LOUIS VICAT
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9321
Date d'ajout
13/09/2002
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9275
Date d'ajout
11/09/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 10/09/2002 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. NIQUIL MARCEL , nom du liquidateur : ME PELLEGRINI GILLES
Numéro d'observation
24342
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
1486
Date d'ajout
06/01/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 04/01/2000 nommant m. marcel Niquil juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
94871
Date d'ajout
11/06/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil En date du 10 06 1999 Prononçant l'extension de la liquidation judiciaire de Finsbury France sa (98b1389) Sous le numéro 99j107 A La Sarl Finslog (99f50082) Sous le numéro 99j107 Juge commissaire Mr guyot Juge commissaire suppléant Mr Gueye Liquidateur Me Pellegrini 4 le parvis de St Maur 94100 saint Maur des fosses Date de cessation des paiements 31 08 1999 Les déclarations des créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois à compter de la publication du jugement au Bodacc.
Numéro d'observation
94872
Date d'ajout
11/06/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil En date du 10 06 1999 Prononçant l'extension de la liquidation judiciaire de Finsbury France sa (98b1389) Sous le numéro 99j107 A La Sarl les maisons Finsbury (99f50083) Sous le numéro 99j107 Juge commissaire Mr guyot Juge commissaire suppléant Me Gueye Liquidateur Me Pellegrini 4 le parvis de St Maur 94100 saint Maur des fosses Date de cessation des paiements 31 08 1999 Les déclarations des créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois à compter de la publication du jugement au Bodacc.
Numéro d'observation
1771
Date d'ajout
29/01/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 28/01/1999 , la liquidation judiciaire sous le numéro 99j00107 , date de cessation des paiements le 31/08/1998 , désigne juge commissaire m. Philippe guyot , juge commissaire suppléant m Moctar Gueye , liquidateur me gilles Pellegrini 4 le parvis de St Maur 94100 St Maur des fosses , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
83154
Date d'ajout
25/05/1998
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).