Entreprise : M.K.S. - SIREN 415 086 826
Identité
Dénomination
M.K.S.
SIREN (siège)
415 086 826
Date d'immatriculation au RNE
19/01/1998
Date de fin de la personne morale
18/01/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50000 Francs
Adresse du siège
32 RUE DE LA CLOCHE VERTE 16000 ANGOULEME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUTABIA SORAYA
Nom d'usage
MARTIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Mouthiers-sur-Boëme
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/03/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/1997
Siret
41508682600013
Code APE
524C
Origine du fonds
Création
Activité principale
Commerce de détail de tous articles de prêt à porter,tous articles chaussants et tous accessoires de l'habillement pour hommes, femmes et enfants, tous articles et accessoires nécessaires ou utiles à la pratique de toute acti- vité sportive ou de loisir.
Adresse
32 RUE 32 RUE de la Cloche verte
16000 , Angoulême - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/03/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1998
Siret
41508682600021
Code APE
524C
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Commerce de détail de tous articles de prêt à porter,tous articles chaussants et tous accessoires de l"habillement pour hommes, femmes et enfants, tous articles nécessaires ou utiles à la pratique de toute activité sportive ou de loisir.
Adresse
26 RUE DE LA CLOCHE VERTE
16000 , ANGOULEME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
24/07/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Angoulême du 24/07/2008 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
18/11/2005
Description
: MOD D'OFFICE DU 18/11/2005 Jugement du Tribunal de Commerce de ANGOULEME du 17/11/2005 nommant M VIEIRA Jean-François en qualité de Juge Commissaire en remplacement de M FEYRIT Bernard
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
13/02/2004
Description
: MOD D'OFFICE DU 13.2.2004 : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME du 12/2/2004 nommant Bernard FEYRIT en qualité de Juge Commissaire en remplacement de Mr Frédéric RONDINAUD.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
22/11/2001
Description
: mod D'OFFICE DU 22.11.01 Jugement du Tribunal de Commerce de ANGOULEME du 25.10.2001 étendant la procédure de liquidation judiciaire de la SARL M.K.S. à Mme Soraya née BOU- TABIA ép. MARTIN.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
03/10/2000
Description
: MOD D'OFFICE DU 3.10.2000 : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME du 20.4.2000 nommant : Me Jean-François TORELLI 17 Rue de Périgueux 16000 ANGOULEME , en qualité de liquidateur en remplacement de la SCP Frédéric et Jean-François TORELLI.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
10/04/2000
Description
: Radiation : Cessation complète d'activité
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
10/04/2000
Description
- Date de cessation d'activité : 23/03/2000. - Précision sur le sort du fonds : Disparition du fonds.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
23/03/2000
Description
: MOD.OFF.du 23.03.2000 n°1038 Jugement du Tribunal de Commerce de ANGOULEME du 23/03/2000 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 30/11/1999. Juge Commissaire : M RONDINAUD Frédéric André Eric Liquidateur : M TORELLI Jean-François,SCP J.F.-F.TORELLI 8 rue Kléber 24000 PERIGUEUX
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DATE DE CESSATION DE L'EXPLOITATION : 23/03/2000 PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 01/09/1997.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).