Entreprise : CYBER VITRINE - SIREN 415 071 968
Identité
(Entreprise radiée le 14/05/2021)
Dénomination
CYBER VITRINE
SIREN (siège)
415 071 968
Date d'immatriculation au RNE
20/03/2001
Fermeture de l'établissement - 41507196800044
- Date d'effet de la fermeture : 06/05/2008
Fermeture de l'établissement - 41507196800010
- Date d'effet de la fermeture : 21/12/1999
Fermeture de l'établissement - 41507196800028
- Date d'effet de la fermeture : 29/12/2000
Fermeture de l'établissement - 41507196800036
- Date d'effet de la fermeture : 05/07/2004
Date de fin de la personne morale
19/03/2097
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Capital social
655780 EUR
Adresse du siège
8 RUE DES GRANGES GALAND 37550 SAINT-AVERTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOUCHE PHILIPPE , MARIE , ANDRE , MICHEL
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Nom, Prénom(s)
BARCELO PHILIPPE , SERGE
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Nom, Prénom(s)
HALLAIS JEAN-PIERRE , GABRIEL , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SLIM FAICAL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Nanterre
Nom, Prénom(s)
SAMSON ROLLAND , YVES
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Cachan
Dénomination
RS PARTNERS - Société à responsabilité limitée
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
MESSAS & ASSOCIES - Société à responsabilité limitée
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/07/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/12/2000
Siret
41507196800036
Code APE
722C
Adresse
22 RUE VIOLLET LE DUC
37000 , TOURS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/05/2008
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/12/2000
Siret
41507196800044
Code APE
4651Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
CONCEPTION, CREATION ET FABRICATION DE MATERIEL INFORMATIQUE OU DE MATERIEL LIE A L'INFORMATIQUE AINSI QUE L'ACHAT, LA VENTE, L'IMPORT EXPORT ET TOUTES TRANSACTIONS PORTANT SUR TOUS BIENS D'EQUIPEMENT ET DE PRESTATION DE SERVICES LIES A L'INFORMATIQUE, A INTERNET OU A LA COMMUNICATION TANT EN FRANCE QU'A L'ETRANGER.
Adresse
8 RUE 8 rue des Granges Galand
37550 , Saint-Avertin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/12/1997
Siret
41507196800010
Code APE
514S
Adresse
4 PL FELIX EBOUE
75012 , PARIS 12 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/12/1999
Siret
41507196800028
Code APE
514S
Adresse
4 QUAI DE BERCY
94220 , CHARENTON-LE-PONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
30
Date d'ajout
14/05/2021
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 11/05/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
32
Date d'ajout
14/05/2021
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
26/10/2018
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de TOURS en date du 28/09/2018 avec effet au 01/10/2018, la Selarl Villa, mission conduite par Maître Julien VILLA, en qualité de liquidateur judiciaire, remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
25/11/2011
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS EN DATE DU 25-11-2011 A PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE DE MONSIEUR PHILIPPE FOUCHE POUR UNE DUREE DE 15 ANS
Numéro d'observation
3257
Date d'ajout
09/09/2011
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS EN DATE DU 18/11/2008 REPORTE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU : 15/10/2006
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
06/05/2008
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS DU 06/05/2008 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE. LIQUIDATEUR : SELARL FRANCIS VILLA, MISSION CONDUITE PAR MAITRE FRANCIS VILLA 18 RUE NERICAULT DESTOUCHES 37000 TOURS EN DATE DU 06-05-2008 , PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE , DESIGNE LIQUIDATEUR FRANCIS VILLA
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
15/04/2008
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS DU 15/04/2008 OUVRANT UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET FIXANT LA FIN DE LA PERIODE D'OBSERVATION AU 15/10/2008. CESSATION DES PAIEMENTS EN DATE DU 15/03/2008. MANDATAIRE JUDICIAIRE : SELARL FRANCIS VILLA, MISSION CONDUITE PAR MAITRE FRANCIS VILLA 18 RUE NERICAULT DESTOUCHES 37000 TOURS ADMINISTRATEUR : MAITRE FRANCK MICHEL 6 BIS RUE DE LA BARRE 37000 TOURS DONT LA MISSION EST, OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI, D'ASSISTER LE DEBITEUR DANS TOUS SES ACTES DE GESTION. , PRONONCE EN DATE DU , L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE , DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE DESIGNE , MANDATAIRE JUDICIAIRE LES DECLARATIONS DES CREANCES SONT A DEPOSER AU MANDATAIRE JUDICIAIRE DANS LES DEUX MOIS A COMPTER DE LA DATE DE PUBLICATION AU BODACC
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
20/03/2001
Description
- HISTORIQUE DES OBSERVATIONS DEPUIS LE 20/03/2001 : - ACTES CONSTITUTIFS DEPOSES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL AVEC DEBUT D'ACTIVITE AU 12/12/1997 - ANCIEN SIEGE : 4 QUAI DE BERCY 94220 CHARENTON LE PONT - ANCIENNE DENOMINATION : FOCADINE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/12/2000
Description
PRECISION SUR L'ACTIVITE : - DATE DE DEBUT D'ACTIVITE : 29/12/2000.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
CESSATION TOTALE D'ACTIVITE, MAINTIEN PROVISOIRE DE L'IMMATRICULATION AU RCS POUR UNE DUREE DE - PRECISION SUR LE SORT DU FONDS : AUTRE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).