Entreprise : SCI TOUREILLES - SIREN 414 990 234
Identité
Dénomination
SCI TOUREILLES
SIREN (siège)
414 990 234
Date d'immatriculation au RNE
08/01/1998
Début d’activité
18/12/1997
Date de fin de la personne morale
07/01/2047
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété administration d'immeubles .
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
160000 EUR
Adresse du siège
DOM DE TOUREILLES 11290 MONTREAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FALCOU LUCIE
Nom d'usage
MARIO-VIDAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1939
Commune de résidence
Plaigne
Nom, Prénom(s)
MARIO VIDAL SYLVIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Montréal
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/12/1997
Siret
41499023400018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété administration d'immeubles .
Autres Activités
Propriété administration d'immeubles .
Adresse
DOM DE TOUREILLES
11290 , MONTREAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3811
Date d'ajout
08/12/2012
Description
Suivant acte de Me Bénédetti, notaire à Carcassonne, en date du 23/11/2012, modification relative aux associés à compter du 23/11/2012 : Nouveau : MARIO-VIDAL Lucie, Associé Société Civile Changement de qualité : MARIO VIDAL Sylvie, Gérant associé unique devient Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3390
Date d'ajout
13/11/2008
Description
Suivant acte de Me Bénédetti en date du 24/10/2008, modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/10/2008 : Partant : ALINGRIN Roger, Co-Gérant démissionnaire, Changement de qualité : MARIO VIDAL Sylvie, Co-Gérant devient Gérant associé unique JAL : LIBERATION du 13/11/2008
Numéro d'observation
7617
Date d'ajout
18/12/2000
Description
L'ASSEMBLEE GENEALE EXTRAORDINAIRE DU 05.10.2000 A DECIDE DE REDUIRE LE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE D'UNE SOMME DE 468,80 FRS POUR LE RAMENER AINSI DE 1.050.000 FRS A 1.049.531,20 FRS PUIS DE LE CONVERTIR EN EUROS SOIT A 160.000 EUROS Date d'effet : 05/10/2000
Numéro d'observation
6828
Date d'ajout
27/09/2000
Description
SUIVANT PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 17.08.2000 CHANGEMENT DE GERANT ANCIEN GERANT : COLETTE RIVES NOUVEAUX GERANTS : MR ALINGRIN ROGER ET MME SYLVIE MARIO VIDAL JAL : LE COURRIER DE LA CITE DU 11.09.2000 Date d'effet : 17/08/2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE SIRET = 414 990 234 00018 ape = 6820B
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).