Entreprise : MANUFACTURE PORCELAINE HAVILAND PARLON - SIREN 414 975 003
Identité
Dénomination
MANUFACTURE PORCELAINE HAVILAND PARLON
SIREN (siège)
414 975 003
Date d'immatriculation au RNE
06/01/1998
Date de fin de la personne morale
05/01/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
297275.58 EUR
Adresse du siège
SOUMAGNE 87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIDAL MATHIEU
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
MARVIER PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
USSEL
Nom, Prénom(s)
HONORAT MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1934
Commune de résidence
AIXE SUR VIENNE
Nom, Prénom(s)
ROUET PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LIMOGES
Nom, Prénom(s)
PARLON FREDERIC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
LIMOGES
Nom, Prénom(s)
PARLON PASCAL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
ISLE
Dénomination
CABINET CREEC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LIMOGES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/05/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/12/1997
Siret
41497500300032
Code APE
262A
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Fabrication décor venté négoce de gros et détail de porcelaine et de tous produits liées aux arts de la table toutes opérations en relation avec cet objet
Adresse
ZA de Soumagne
87400 , Saint-Léonard-de-Noblat - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/05/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1999
Siret
41497500300024
Code APE
262A
Origine du fonds
Création
Activité principale
VENTE DE PORCELAINES ET DE TOUS OBJETS SE RAPPORTANT A LA DECORATION DE LA MAISON
Adresse
3 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/12/1997
Siret
41497500300016
Code APE
262A
Adresse
23 RUE HYACINTHE FAURE
87100 , LIMOGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1114
Date d'ajout
18/02/2011
Description
EN DATE DU 16/02/2011, LE TRIBUNAL DE COMMERCE A PRONONCE LA CLOTURE POUR EXECUTION DU PLAN DE CESSION DE LA MANUFACTURE DE PORCELAINE ROBERT HAVILAND ET C.PARLON Date d'effet : 16/02/2011
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
54298
Date d'ajout
11/10/2005
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 06.07.2005 NOMMINATION DE ME VINCENT GLADEL 67 BLD GAMBETTA LIMOGES EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L EXECUTION DU PLAN EN REMPLACEMEBNT DE ME JEAN FRANCOIS GLADEL. .
Numéro d'observation
3423
Date d'ajout
13/07/2005
Description
Mention d'office JUGEMENT : 6 JUILLET 2005 - NOMINATION DE ME VINCENT GLADEL 67 BD GAMBETTA LIMOGES COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN EN REMPLACEMENT DE MAITRE JEAN FRANCOIS GLADEL Date d'effet : 06/07/2005
Numéro d'observation
21962
Date d'ajout
21/07/2003
Description
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES PAR JUGEMENT EN DATE DU 04.06.2003 REPORTE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DU 11.03.2003 AU 15.09.2002
Numéro d'observation
21460
Date d'ajout
17/07/2003
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES JUGEMENT DU 14.05.2003, HOMOLOGATION DU PLAN DE CESSION AFFAIRE SA MANUFACTURE DE PORCELAINE ROBERT HAVILAND ET C PARLON - LEONARD DE NOBLAT AVEC ET SEC A LASA SOCIETE ERCUIS 75008 PARIS, JUGE COMMISSAIRE M.BESSON, REPRESENTANT DES CREANCIERS ME FOURTET 87000 LIMOGES ET COMMISSAIRE AL'EXECUTION DU PLAN ME GLADEL 87000 LIMOGES
Numéro d'observation
2470
Date d'ajout
10/06/2003
Description
(Procédures collectives) JUGEMENT : 4 JUIN 2003 - REPORT DATE CESSATION PAIEMENTS AU 15 SEPTEMBRE 2002 Date d'effet : 04/06/2003
Numéro d'observation
667
Date d'ajout
09/05/2003
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES PAR JUGEMENT EN DATE DU 12.03.2003 PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 11.03.2003 JUGE COMMISSAIRE M.BESSON, ADMINISTRATEUR AVEC MISSION D'ASSISTANCE ME GLADEL 87000 LIMOGES, PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 18.06.2003, REPRESENTANT DESCREANCIERS ME FOURTET 870000 LIMOGES. AVIS EST DONNE AUX CREANCIERS DE DECLARER LEURS CREANCES ENTRE LES MAINS DU REPRESENTANT DES CREANCIERS DANS LES 2 MOIS DE L'INSERTION QUI SERA FAITE AU BODACC
Numéro d'observation
1993
Date d'ajout
30/04/2003
Description
(Procédures collectives) JUGEMENT : 23 AVRIL 2003 - CHANGEMENT DE LA MISSION DE MAITRE GLADEL JEAN FRANCOIS ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE 67 BD GAMBETTA LIMOGES - MISSION DE SURVEILLANCE EN MISSION D'ASSISTANCE Date d'effet : 23/04/2003
Numéro d'observation
1287
Date d'ajout
18/03/2003
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 12/03/2003, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE (REGIME GENERAL) ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: MR BESSON REPRESENTANT DES CREANCIERS: Maitre CH.FOURTET 2 RUE SAINT AFFRE 87000 LIMOGES ADMINISTRATEUR(S) ............ : ME GLADEL JEAN FRANCOIS ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE 67 BOULEVARD GAMBETTA 87000 LIMOGES AVEC MISSION DE SURVEILLANCE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 11/03/2003 A COMPTER DU 12/03/2003 Date d'effet : 12/03/2003
Numéro d'observation
1189
Date d'ajout
11/03/2003
Description
Déclaration de cessation des paiements DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS A LA DATE DU 11 MARS 2003 Date d'effet : 11/03/2003
Numéro d'observation
1221
Date d'ajout
07/03/2002
Description
(Divers) TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETS PRINCIPAL DE 23 RUE HYACINTHE FAURE 87100 LIMOGES A ZA DE SOUMAGNE 87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT Date d'effet : 11/12/2001
Numéro d'observation
4865
Date d'ajout
16/12/1999
Description
(Divers) OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS : 3 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS Date d'effet : 01/12/1999
Numéro d'observation
3062
Date d'ajout
14/08/1998
Description
(Divers) AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE A CPTER DU 05.08.1998 ANCIEN CAPITAL : 1 450 000 FRS NOUVEAU CAPITAL : 1 950 000 FRS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).