Entreprise : SCI LES OYATS - SIREN 414 953 869
Identité
(Entreprise radiée le 13/06/2018)
Dénomination
SCI LES OYATS
SIREN (siège)
414 953 869
Date d'immatriculation au RNE
02/01/1998
Date de fin de la personne morale
01/01/2048
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
609.8 EUR
Adresse du siège
84 RUE ROGER SALENGRO 62260 AUCHEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUPONCHEL SOPHIE
Nom d'usage
LECOCQ
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1977
Commune de résidence
LILLERS
Nom, Prénom(s)
GAMOT LOIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
MARCQ EN BAROEUL
Nom, Prénom(s)
GUITTARD MARTINE
Nom d'usage
TERNYNCK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
AUCHEL
Nom, Prénom(s)
TERNYNCK PATRICK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
AUCHEL
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/12/1997
Siret
41495386900016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété par voie d'acquisition sous toutes ses formes d'immeubles bâtis ou non bâtis création constitution et développement de tous domaines et patrimoines immobiliers mise en valeur administration et exploitation par bail location ou autrement de ces immeubles domaines et patrimoines ainsi que leur conservation. Toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement a cet objet et ne modifiant pas le caractère civil de la société
Adresse
84 RUE 84 rue Roger Salengro
62260 , Auchel - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7219
Date d'ajout
13/06/2018
Description
Radiation du RCS le 13/06/2018 avec effet au 31/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
586
Date d'ajout
18/01/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2017 Liquidateur : TERNYNCK Martine Le siège de la liquidation est fixé à : 4 avenue Georges Brassens 62260 Auchel Journal d'annonces légales : la gazette nord pas de calais en date du 10/01/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 4 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 609.80 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).