Entreprise : SCI LEA - SIREN 414 893 701
Identité
Dénomination
SCI LEA
SIREN (siège)
414 893 701
Date d'immatriculation au RNE
29/12/1997
Début d’activité
10/12/1997
Date de fin de la personne morale
28/12/2047
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
13 RUE DU PORT 29740 PLOBANNALEC-LESCONIL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LESCONIL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THOMAS DELPHINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
Ploemeur
Nom, Prénom(s)
THOMAS LOIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Nom, Prénom(s)
THOMAS YANN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Plobannalec
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/12/1997
Siret
41489370100014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.
Autres Activités
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.
Adresse
13 RUE DU PORT
29740 , PLOBANNALEC-LESCONIL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LESCONIL
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5498
Date d'ajout
19/10/2011
Description
Modification relative aux associés à compter du 23/09/2011 : Nouveau : THOMAS Loïc, Associé Société Civile Nouveau : THOMAS Yann, Associé Société Civile Nouveau : THOMAS Delphine, Associé Société Civile Nouveau : JONART Carole, Associé Société Civile
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 60 979.61 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).