Entreprise : I O M - SIREN 414 865 204
Identité
(Entreprise radiée le 05/12/2018)
Dénomination
I O M
SIREN (siège)
414 865 204
Date d'immatriculation au RNE
17/12/1997
Date de fin de la personne morale
16/12/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
33 RUE DE LA BOURSE 69002 LYON 2EME FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
33-35
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARDET ALBAN , ANDRE , HENRI
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
Saint-Genis-Laval
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/05/2015
Siret
41486520400021
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
8 CHE DE LA TASSINE
69230 , SAINT-GENIS-LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/2016
Siret
41486520400039
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
33 RUE DE LA BOURSE
69002 , LYON 2EME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
33-35
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/05/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/1997
Siret
41486520400013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
CLOS DE LA CRISTOLE
84140 , AVIGNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/060645
Date d'ajout
05/12/2018
Description
Radiation en date du 05/12/2018 - Clôture des opérations de liquidation (Assemblée générale en date du 30/11/2018).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/056099
Date d'ajout
12/11/2018
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/08/2018
Numéro d'observation
F18/056099
Date d'ajout
12/11/2018
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/08/2018 - Siège de la liquidation : 33 et 35 Rue de la Bourse 69002 LYON - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Essor du Rhône du 26/10/2018
Numéro d'observation
F15/019871
Date d'ajout
20/05/2015
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 31/10/2009
Numéro d'observation
F15/019871
Date d'ajout
20/05/2015
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 31/10/2011
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).