Entreprise : GFA DE LA BOUGUELIERE - SIREN 414 861 856
Identité
Dénomination
GFA DE LA BOUGUELIERE
SIREN (siège)
414 861 856
Date d'immatriculation au RNE
31/12/1997
Début d’activité
26/08/1997
Date de fin de la personne morale
30/12/2047
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
Propriété et administration de tous immeubles et droits immobiliers, à destination agricole, composant son patrimoine.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
68602.06 EUR
Adresse du siège
LE PRESBYTERE 53110 THUBOEUF FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
11 RUE DE LASSAY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOZO OLIVIER , GEORGES , HENRI , DOMINIQUE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Thuboeuf
Nom, Prénom(s)
DE SERCEY ALIX , GHISLAINE , MARIE
Nom d'usage
BOZO
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Thuboeuf
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/08/1997
Siret
41486185600022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété et administration de tous immeubles et droits immobiliers, à destination agricole, composant son patrimoine.
Autres Activités
Propriété et administration de tous immeubles et droits immobiliers, à destination agricole, composant son patrimoine.
Adresse
LE PRESBYTERE
53110 , THUBOEUF - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
11 RUE DE LASSAY
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/06/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/08/1997
Siret
41486185600014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LD BEAUMESNIL
61500 , SAINT-GERVAIS-DU-PERRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1610
Date d'ajout
09/03/2020
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/09/2019 : Partant : FALOURD Caroline, Anne, Marie, Thérèse, Associé Partant : PORTEU DE LA MORANDIERE Laurence, Françoise, Marie, Gérant, Associé Nouveau : BOZO Alix, Ghislaine, Marie, Gérant, Associé indéfiniment responsable Journal:Le Publicateur Libre du 02.01.2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4347
Date d'ajout
14/09/2018
Description
Radiation du RCS le 14/09/2018 avec effet au 18/06/2018
Numéro d'observation
4985
Date d'ajout
23/07/2018
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 18/06/2018 : Ancienne adresse : Lieudit Beaumesnil 61500 Saint-Gervais-du-Perron Nouvelle adresse le Presbytère - 11 rue de Lassay 53110 Thuboeuf Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/06/2018 : Partant : BOZO Frédérique, Gérant Partant : BOZO Jacques, Gérant Nouveau : BOZO Olivier, Georges, Henri, Dominique, Gérant, Associé Nouveau : PORTEU DE LA MORANDIERE Laurence, Françoise, Marie, Gérant, Associé Nouveau : FALOURD Caroline, Anne, Marie, Thérèse, Associé
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 450 000.00 FRF - Nouveau montant : 68 602.06 Eur.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).