Entreprise : SCM GAMBETTA - SIREN 414 762 708
Identité
(Entreprise radiée le 24/06/2019)
Dénomination
SCM GAMBETTA
SIREN (siège)
414 762 708
Date d'immatriculation au RNE
05/12/1997
Fermeture de l'établissement - 41476270800017
- Date d'effet de la fermeture : 11/06/2019
Date de fin de la personne morale
04/12/2037
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
11 AV GAMBETTA 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NAUDIN PATRICK , CAMILLE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Mennecy
Nom, Prénom(s)
MENDES VALERIE , DENISE , GERMAINE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Savigny-sur-Orge
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/09/1997
Siret
41476270800017
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Faciliter l'activité professionnelle de ses membres par la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession sans que la société puisse elle même exercer celle ci
Adresse
11 AV 11 Avenue GAMBETTA
91600 , Savigny-sur-Orge - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14814
Date d'ajout
24/06/2019
Description
Radiation du RCS Evry le 24/06/2019 avec effet au 11/06/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Dissolution à compter du 31/12/2018 Nomination de Monsieur Patrick NAUDIN et de Madame Valérie MENDES en qualité de liquidateurs selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 29/11/2018 siège de la liquidation est fixé au 23 Boulevard Berthier - 75017 Paris parution de la publicité légale dans le Républicain du 13/12/2018
Numéro d'observation
15329
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).