Entreprise : NICKEL CHROME - SIREN 414 723 304
Identité
Dénomination
NICKEL CHROME
SIREN (siège)
414 723 304
Date d'immatriculation au RNE
15/02/1998
Date de fin de la personne morale
14/02/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
76 RUE ETIENNE DOLET 94230 CACHAN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 58
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUBOIS XAVIER , GEORGES , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Saint Marcel d'Ardèche
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/06/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/1997
Siret
41472330400021
Code APE
747Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
Le nettoyage industriel de tous types de locaux, l'agencement, la rénovation, l'aménagement, toutes autres prestations annexes au nettoyage, l'audit, le conseil et la formation liée à ces activités
Adresse
76 RUE 76 Rue ETIENNE DOLET
94230 , Cachan - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 58
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1997
Siret
41472330400013
Code APE
747Z
Code APRM
8121ZZ - Nettoyage courant des bâtiments
Origine du fonds
Création
Activité principale
LE NETTOYAGE INDUSTRIEL DE TOUS TYPES DE LOCAUX L'AGENCEMENT LA RENOVATION L'AMENAGEMENT ET TOUTE AUTRES PRESTATIONS ANN
Code APRM
8121ZZ - Nettoyage courant des bâtiments
Code APRM
8121ZZ - Nettoyage courant des bâtiments
Adresse
1 PL PAUL VERLAINE
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4277
Date d'ajout
27/02/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 27/02/2008 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. Corpechot Marc , nom du liquidateur : Me Pellegrini Gilles
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13476
Date d'ajout
03/02/2005
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 02/02/2005 nommant M. CORPECHOT MARC juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
19415
Date d'ajout
13/06/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL prononce en date du 12/06/2003 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2003J00412 , date de cessation des paiements le 02/06/2003 , désigne juge commissaire M. RELOTIUS FRANCIS , juge commissaire suppléant M. HALFON DANIEL , liquidateur ME PELLEGRINI GILLES 4 LE PARVIS DE SAINT MAUR 94100 ST MAUR DES FOSSES , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
18949
Date d'ajout
02/06/2003
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de CRETEIL , en date du 02/06/2003
Numéro d'observation
14330
Date d'ajout
17/01/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 16/01/2003 nommant M. LAURENTY GILBERT juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
10455
Date d'ajout
11/10/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 10/10/2002 , arrêtant le plan de continuation, désigne M. Xavier DUBOIS comme tenu d'exécuter le plan , durée du plan 9 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan Me Gilles PELLEGRINI 4 le Parvis de Saint Maur 94100 ST MAUR DES FOSSES , met fin à la mission de l'administrateur Me Yvon LE TAILLANTER 8 Place Robert Belvaux 94170 LE PERREUX SUR MARNE , maintient représentant des créanciers Me Gilles PELLEGRINI 4 le Parvis de Saint Maur 94100 ST MAUR DES FOSSES , nom du juge commissaire : M. BELLANGER GUY
Numéro d'observation
7400
Date d'ajout
05/07/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 04/07/2002 prolongeant la période d'observation pour une durée de 3 mois
Numéro d'observation
2702
Date d'ajout
08/03/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil En date du 07/03/2002 Décidant de faire application de la procédure de régime général de redressement judiciaire, avec période d'observation jusqu'au 12/07/2002 Administrateur Me le Taillanter Yvon 8 place robert Belvaux 94170 le Perreux sur Marne
Numéro d'observation
39550
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
1579
Date d'ajout
26/10/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil En date du 25/10/2001 Nommant M. Misraki Jean-marie juge commissaire suppléant en remplacement du juge-commissaire suppléant précédemment désigné.
Numéro d'observation
1622
Date d'ajout
26/10/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 25/10/2001 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois
Numéro d'observation
14734
Date d'ajout
13/07/2001
Description
Le tribunal de commerce de Créteil , a prononcé en date du 12/07/2001 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime simplifié sous le numéro 2001j00486 , date de cessation des paiements le 11/10/2000 , et a désigné juge commissaire M. Bellanger Guy , juge commissaire suppléant M. Boisard Michel , administrateur Me le Taillanter Yvon 8 place robert Belvaux 94170 le Perreux sur Marne avec pour mission : Assister la débitrice pour tous les actes de cession , représentant créanciers Me Pellegrini gilles 4 le parvis de saint Maur 94100 St Maur des fosses Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
12432
Date d'ajout
27/06/2001
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Créteil , en date du 27/06/2001
Numéro d'observation
4986
Date d'ajout
05/04/2000
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).