Entreprise : SHOFIMER - SIREN 414 696 609
Identité
Dénomination
SHOFIMER
SIREN (siège)
414 696 609
Date d'immatriculation au RNE
10/12/1997
Début d’activité
02/12/1997
Date de fin de la personne morale
09/12/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Prestation de services holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
6 RUE DE LA TREMOILLE 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEZAUD CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DAMOUR JEAN , FRANCOIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ANGLARD PASCAL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Girault FREDERIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Fischbach MARTIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/12/1997
Siret
41469660900018
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prestation de services holding
Autres Activités
Prestation de services holding
Adresse
6 RUE DE LA TREMOILLE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1997B1679039
Date d'ajout
17/07/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 17/07/2024 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 01/08/2024, soit jusqu'au 01/02/2025
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1997B1679037
Date d'ajout
01/02/2024
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 01/02/2024 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202400464 date de cessation des paiements le 12/01/2024, et a désigné juge commissaire : Mme Pascale Cholmé, juge commissaire suppléant : M. Patrick Coupeaud, administrateur : SCP d'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & ROUSSELET en la personne de Me Joanna Rousselet 38 avenue Hoche 75008 Paris, SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me Carole Martinez 22 rue de l'Arcade 75008 Paris, SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me Marine Pace 22 rue de l'Arcade 75008 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, SELARL MONTRAVERS YANG-TING en la personne de Me Marie-Hélène Montravers 9 rue du Mont Thabor 75001 Paris, , et a ouvert une période d'observation expirant le 01/08/2024, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
81562
Date d'ajout
17/01/2001
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION SHOFIMER FORME JURIDIQUE SARL SIEGE SOCIAL 6 R DE LA TREMOILLE 75008 PARIS RCS 410188759 RCS PARIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).