Entreprise : SCI NORIMMO - SIREN 414 678 607
Identité
Dénomination
SCI NORIMMO
SIREN (siège)
414 678 607
Date d'immatriculation au RNE
04/12/1997
Début d’activité
31/10/1997
Date de fin de la personne morale
03/12/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION-PROPRIETE-GESTION DE TOUS IMMEUBLES,ET SPECIALEMENT A L'ORIGINE D'UN APPARTEMENT A CHERBOURG 89 BD MENDES FRANCE.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
89 BD PIERRE MENDES FRANCE 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHERBOURG
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NGUYEN VAN , DUOC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
Fermanville
Nom, Prénom(s)
NGUYEN ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
Paris 05
Nom, Prénom(s)
NGUYEN JEAN-REMY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
Nogent-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
NGUYEN VAN ISABELLE
Nom d'usage
BRONDIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Jouars-Pontchartrain
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/10/1997
Siret
41467860700014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition-Propriete-Gestion de tous immeubles,et spécialement à l'origine d'un appartement à Cherbourg 89 bd Mendès-France.
Autres Activités
Acquisition-Propriete-Gestion de tous immeubles,et spécialement à l'origine d'un appartement à Cherbourg 89 bd Mendès-France.
Adresse
89 BD PIERRE MENDES FRANCE
50100 , CHERBOURG-EN-COTENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHERBOURG
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1482
Date d'ajout
19/06/2015
Description
Modification relative aux associés à compter du 09/05/2015 : Nouveau : BRONDIN Isabelle, Associé Nouveau : NGUYEN Jean-Rémy, Associé Nouveau : NGUYEN Alain, Associé AGE du 09/05/2015.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1481
Date d'ajout
19/06/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/02/2011 : Partant : NGUYEN MARIE-JOSEPHE, Gérant Changement de qualité : NGUYEN Van Duoc, Associé devient Gérant, Associé AGE du 09/05/2015. La presse de la Manche du 03/06/2015.
Numéro d'observation
189
Date d'ajout
22/01/2008
Description
A compter du 21/12/2007 : NV ASSOCIE : MR NGUYEN Van Duoc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).