Entreprise : CPHB - SIREN 414 649 855
Identité
Dénomination
CPHB
SIREN (siège)
414 649 855
Date d'immatriculation au RNE
17/10/2005
Date de fin de la personne morale
16/10/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
39000 EUR
Adresse du siège
136 RUE CLAUDE CHAPPE 60530 ERCUIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNEMAISON MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
JOLY ODILE
Nom d'usage
CHERRIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
BRIAND CEDRIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
Saint-Maurice
Nom, Prénom(s)
BRIAND HERVE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Ercuis
Dénomination
COREVISE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/11/1997
Siret
41464985500031
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise de participation dans toutes sociétés industrielles commerciales financières et/ou immobilières la gestion du portefeuille ainsi constitué toutes opérations portant sur des valeurs mobilières, tous placements de capitaux sous toutes formes, l'acquisition, la création, la location, la prise à bail ou en gérance libre, l'installation, l'exploitation de tous établis- sements se rapportant à cette activité, l'assistance en matière industrielle, commerciale, adminsitrative ou financière, la prestation de tous services, la gestion de tous biens immobiliers.
Adresse
136 RUE 136 Rue Claude Chappe ZAC du Moulin
60530 , Ercuis - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/11/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/11/1997
Siret
41464985500015
Code APE
652E
Adresse
11 RUE EUGENE HENAFF
93240 , STAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
65487
Date d'ajout
26/07/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Compiegne en date du 26/07/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Leblanc-Lehericy-Hermont représentée par Me Philippe Lehericy . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 26/07/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
28/04/2010
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Compiègne du 28/04/2010 arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise au profit de la SAS LGC. Date d'effet de la cession : 29/04/2010.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
31/03/2010
Description
: Ce même jugement autorise dans le cadre de la liquidation judiciaire la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 28/04/2010.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
31/03/2010
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Compiègne du 31/03/2010 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur : Sté Leblanc-Lehéricy-Herbaut en la personne de Me Philippe Lehericy 577 rue de la Croix Verte 60600 Agnetz
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
13/01/2010
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Compiègne du 13/01/2010 convertissant en redressement judiciaire la procédure de sauvegarde et fixant la fin de la période d'observation au 22/01/2010. Cessation des paiements en date du 11/01/2010. Juge Commissaire : Mr Marcel BORDEAU Juge Commissaire suppléant : Mr Christian MESLIER Mandataire judiciaire : Sté Leblanc-Lehéricy-Herbaut en la personne de Me Philippe Lehericy 577 rue de la Croix Verte 60600 Agnetz Administrateur : Maître RONGEOT Jean 28 rue Sire Firmin Leroux Administrateur Judiciaire 80003 Amiens Cédex 1 dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
22/07/2009
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Compiègne du 22/07/2009 ouvrant une procédure de sauvegarde et fixant la fin de la période d'observation au 22/01/2010. Juge Commissaire : Mr Marcel BORDEAU Juge Commissaire suppléant : Mr Christian MESLIER Mandataire judiciaire : Sté Leblanc-Lehéricy-Herbaut, en la personne de Me Philippe Lehéricy 577 rue de la Croix Verte 60600 Agnetz Administrateur : Maître RONGEOT Jean 28 rue Sire Firmin Leroux Administrateur Judiciaire 80003 Amiens Cédex 1 dont la mission est de surveiller la gestion.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de SENLIS. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
17/10/2005
Description
Historique des observations depuis le 17/10/2005 : TRANSFERT DU11 RUE EUGENE HENAFF 93240 STAFF
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).