Entreprise : AIGO GROUP - SIREN 414 644 443
Identité
Dénomination
AIGO GROUP
SIREN (siège)
414 644 443
Date d'immatriculation au RNE
04/12/1997
Début d’activité
02/01/1998
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Prise de participations
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
9 RUE THOUIN 75005 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Forestier ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Chatou
Nom, Prénom(s)
TRAN QUOC , GIAO
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Tran KEVIN , TRUNG-CHINH
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1993
Commune de résidence
Paris
Dénomination
EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Chatou
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/1998
Siret
41464444300023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prise de participations
Autres Activités
Prise de participations
Adresse
9 RUE THOUIN
75005 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/02/2016
Siret
41464444300049
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prise de participations
Autres Activités
Prise de participations
Adresse
32 RUE DE PENTHIEVRE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2006
Siret
41464444300031
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
36 RUE BRUNEL
75017 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
30 PLACE SAINT FERDINAND ET
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/1998
Siret
41464444300015
Code APE
701F
Adresse
51 RUE DE NEUILLY
92000 , NANTERRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
-53
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
69665
Date d'ajout
11/02/2003
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
69666
Date d'ajout
11/02/2003
Description
La société a par décision du 27/12/2002 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 27/12/2002
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).