Entreprise : DU BOIS ROBERT - SIREN 414 636 761
Identité
Dénomination
DU BOIS ROBERT
SIREN (siège)
414 636 761
Date d'immatriculation au RNE
08/12/1997
Début d’activité
01/11/1997
Date de fin de la personne morale
07/12/2047
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée unipersonnelle (associé unique)
Associé unique
Oui
Activité principale
Gestion de biens agricoles - bovin lait
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
47355 EUR
Adresse du siège
LE BOIS ROBERT 56910 SAINT-NICOLAS-DU-TERTRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUBOIS FLORENT , JEAN , MARIE , JOSEPH
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1983
Commune de résidence
Saint-Nicolas-du-Tertre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1997
Siret
41463676100010
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Gestion de biens agricoles - bovin lait
Autres Activités
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Élevage de volailles,Élevage de vaches laitières
Adresse
LE BOIS ROBERT
56910 , SAINT-NICOLAS-DU-TERTRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5823
Date d'ajout
06/08/2020
Description
Réduction de capital à compter du 01/07/2020 Ancien : 63 360 EUR Nouveau : 47 355 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/07/2020 : Partant : MORIO Olivier, Yann, Martial, Marie, Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1316
Date d'ajout
18/02/2020
Description
Augmentation de capital à compter du 10/01/2020 Ancien : 47355 EUR Nouveau : 63360 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 10/01/2020 : Nouveau : MORIO Olivier, Yann, Martial, Marie, Gérant
Numéro d'observation
6991
Date d'ajout
19/08/2019
Description
Changement de dénomination à compter du 31/12/2018 Ancienne : Groupement Agricole d'Exploitation en Commun reconnu DU BOIS ROBERT Nouvelle : DU BOIS ROBERT Transformation de la société à compter du 31/12/2018 Ancienne forme : Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Nouvelle forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Réduction de capital à compter du 31/12/2018 Ancien : 94695 EUR Nouveau : 47355 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2018 : Partant : DUBOIS Marie-Françoise Annick, Gérant Société réduite à associé unique à compter du 31/12/2018.
Numéro d'observation
6940
Date d'ajout
14/08/2019
Description
Réduction de capital à compter du 31/10/2018 Ancien : 142050 EUR Nouveau : 94695 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/10/2018 : Partant : DUBOIS Jean-Paul Joseph Marie, Gérant
Numéro d'observation
1369
Date d'ajout
02/03/2017
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/02/2017 : Nouveau : DUBOIS Florent Jean Marie Joseph, Gérant
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 381 600.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 58 174.54 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).