Entreprise : J.A.S QUENTIN - SIREN 414 632 273
Identité
Dénomination
J.A.S QUENTIN
SIREN (siège)
414 632 273
Date d'immatriculation au RNE
20/03/2023
Début d’activité
18/06/2013
Date de fin de la personne morale
19/03/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
la propriété, l'acquisition, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou autrement de tous biens ou droits immobiliers.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
102 RUE DU CHATEAU D’OIRE 49260 VAUDELNAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUPONT SEVERINE , PAULINE , FLORENCE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1979
Commune de résidence
Sainte-Croix-sur-Buchy
Nom, Prénom(s)
LAURENT ROSE-MARIE , DOMINIQUE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
Vaudelnay
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/06/2013
Siret
41463227300028
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
la propriété, l'acquisition, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou autrement de tous biens ou droits immobiliers.
Autres Activités
la propriété, l'acquisition, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou autrement de tous biens ou droits immobiliers.
Adresse
102 RUE DU CHATEAU D’OIRE
49260 , VAUDELNAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/06/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/11/1997
Siret
41463227300010
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
10 RUE DU GENERAL LECLERC
02100 , SAINT-QUENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
21/03/2023
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A 102 Rue du Chateau d'Oire 49260 Vaudelnay RC ANGERS 2023D309 LE 18-06-2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5944
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
5944
Date d'ajout
27/11/1997
Description
Historique : JOURNAL CONSTITUTION : PICARDIE LA GA ZETTE DU 18 NOVEMBRE 1997 DEPOT DES STATUTS AU GRE FFE DU 27 NOVEMBRE 1997 21/10/2003 INSC.MOD. AGO E N DATE DU 12/09/2003 A COMPTER DU 12/09/2003 * DEM ISSION ET NOMINATION D'UN GERANT - ANCIEN GERANT : MONSIEUR DUCROT FREDERIC JOURNAL PICARDIE LA GAZE TTE DU 01/10/2003 DEPOT AU GREFFE DU 21/10/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).