Entreprise : SELARL CABINET MICHEL LUCAS - SIREN 414 628 149
Identité
Dénomination
SELARL CABINET MICHEL LUCAS
SIREN (siège)
414 628 149
Date d'immatriculation au RNE
04/12/1997
Début d’activité
01/03/1999
Date de fin de la personne morale
03/12/2096
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
l'exercice de la profession d'architecte
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
5 RUE DU CLOS TOREAU 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LUCAS MICHEL , ANTOINE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
La Baule-Escoublac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1999
Siret
41462814900042
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
l'exercice de la profession d'architecte
Adresse
5 RUE DU CLOS TOREAU
44230 , SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1997
Siret
41462814900018
Code APE
742A
Adresse
5 AV LOUIS PASTEUR
44119 , TREILLIERES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC ACTIVITES DE RAGON
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/02/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1999
Siret
41462814900034
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Activité principale
Activités d'architecture
Adresse
5 PL DU BOUFFAY
44000 , NANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1999
Siret
41462814900026
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Activité principale
Activités d'architecture
Adresse
LE BOIS DE LA NOUE
44360 , SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
19/02/2019
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société d'exercice libéral à responsabilité limitée SE TRANSFORME EN Société par actions simplifiée A COMPTER DU 28112018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a é té rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe d u Tribunal de Commerce de Nantes par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a é té rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe d u Tribunal de Commerce de Nantes par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
27/04/1999
Description
Historique : - AU 1/3/1999 cette société a transfé ré son siège social de TREILLIERES (44119) 5, aven ue Pasteur à ST-ETIENNE DE MONTLUC ENTRAINANT L'IM MATRICULATION AU RCS DE ST-NAZAIRE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
27/04/1999
Description
Historique : - AU 1/3/1999 cette société a transfé ré son siège social de TREILLIERES (44119) 5, aven ue Pasteur à ST-ETIENNE DE MONTLUC ENTRAINANT L'IM MATRICULATION AU RCS DE ST-NAZAIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).