Entreprise : SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES MEDECINS DE VIRE - SIREN 414 557 041
Identité
(Entreprise radiée le 29/05/2021)
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES MEDECINS DE VIRE
SIREN (siège)
414 557 041
Date d'immatriculation au RNE
09/12/1997
Fermeture de l'établissement - 41455704100012
- Date d'effet de la fermeture : 13/10/2020
Date de fin de la personne morale
08/12/2036
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
11434 EUR
Adresse du siège
VERIZET 71260 VIRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Vérizet
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PIGNOT SEBASTIEN , YVES , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1986
Commune de résidence
Saint-Lager
Nom, Prénom(s)
DAILLY JEAN , MAURICE , PAUL , HENRI
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Viré
Nom, Prénom(s)
BELKHIRI RESIKA
Nom d'usage
DUDRAGNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1974
Commune de résidence
Clessé
Nom, Prénom(s)
PERRARD YANIS , MATHIEU , BENOIT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1983
Commune de résidence
Mâcon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1998
Siret
41455704100012
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Activité principale
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Adresse
VERIZET
71260 , VIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/004922
Date d'ajout
13/11/2020
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 13/10/2020 - Siège de la liquidation : Vérizet 71260 VIRE - Publicité dans un journal d'annonces légales : La Renaissance du 13/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/004922
Date d'ajout
13/11/2020
Description
Modification relative aux dirigeants : DAILLY Jean Maurice Paul Henri nom d'usage : DAILLY Jean n'est plus gérant DAILLY Jean Maurice Paul Henri nom d'usage : DAILLY Jean devient liquidateur
Numéro d'observation
F20/004922
Date d'ajout
13/11/2020
Description
Cessation totale d'activité sans disparition de la personne morale à compter du 13/10/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 20 novembre 1997 -No A860 - DOCUMENTS A.P. du 02 mai 1997
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).