Entreprise : ANTERENES - SIREN 414 534 800
Identité
Dénomination
ANTERENES
SIREN (siège)
414 534 800
Date d'immatriculation au RNE
04/07/2000
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 41453480000027
- Date d'effet de la fermeture : 06/08/2007
Fermeture de l'établissement - 41453480000019
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/1999
Fermeture de l'établissement - 41453480000035
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2020
Date de fin de la personne morale
03/07/2096
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
26 RUE ERNEST LEFRANT 50400 GRANVILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FREHEL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURDEL SEBASTIEN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
FREHEL
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/08/2007
Siret
41453480000043
Code APE
0321Z - Aquaculture en mer
Activité principale
Aquaculture en mer
Adresse
26 RUE ERNEST LEFRANT
50400 , GRANVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1997
Siret
41453480000019
Code APE
050C
Adresse
RUE DES ECOLES
22240 , PLURIEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/08/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1997
Siret
41453480000027
Code APE
050C
Origine du fonds
Autre
Activité principale
DETENTION EN TANT QUE CONCESSIONNAIRE ET EXPLOITATION DE CONCESSIONS MARINES DONT ELLE EST PROPRIETAIRE DONT ELLE A LA JOUISSANCE OU LA DISPOSITION SPECIALEMENT L'OSTRICULTURE ET LA MYTILICULTURE -
Adresse
LA VILLE DURAND
22240 , FREHEL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FREHEL
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1998
Siret
41453480000035
Code APE
0321Z - Aquaculture en mer
Activité principale
Aquaculture en mer
Adresse
ROCH' HIR
22620 , PLOUBAZLANEC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9177
Date d'ajout
05/10/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/02/2021
Description
Dissolution à compter du 31/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2020, liquidateur : COUSIN Pierre-Louis Michel Alain, siège de la liquidation : 68 Rue de la Duché Cherbourg-Octeville 50100 Cherbourg-en-Cotentin, parution de la publicité légale : actu.fr en date du 17/02/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Dinan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Malo décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1383
Date d'ajout
20/08/2007
Description
MISE A JOUR DES ASSOCIES : M. BOURDEL SEBASTIEN GERANT
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- Le dépôt des actes constitutifs a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Brieuc en date du 25/11/1997. Suivant PV en date du 06/07/2008 : Démission de M. Sébastien BOURDEL de ses fonctions de gérant, remplacé par M. Claude NEEL et M. Pierre-Louis COUSIN. - LISTE DES SIEGES ANTERIEURS : * DE LA CONSTITUTION AU 31/12/1999 : rue des Ecoles - 22240 PLURIEN (TC ST BRIEUC) * Du 31/12/1999 au 06/08/2007 : La Ville Durand - 22240 FREHEL (TC DINAN).
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT ACTES CONSTITUTION : LE 25.11.1997 - PUBLICITE CONSTITUTION : LE COURRIER INDEPENDANT LE 06.11.1997 ET RECTIFICATIF LE COURRIER INDEPENDANT DU 20.11.1997 - M. SEBASTIEN BOURDEL EST NOMME GERANT A COMPTER DU 31.12.1999, EN REMPLACEMENT DE MME JEANINE ALRIC, DEMISSIONNAIRE - LA SOCIETE A DECLARE NE CONSERVER AUCUNE ACTIVITE A L'ANCIEN SIEGE SOCIAL- LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).