Entreprise : GAEC DU PLATEAU TARTOUZIEN - SIREN 414 461 533
Identité
Dénomination
GAEC DU PLATEAU TARTOUZIEN
SIREN (siège)
414 461 533
Date d'immatriculation au RNE
19/11/1997
Début d’activité
01/11/1997
Date de fin de la personne morale
18/11/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
l'exploitation des biens agricoles apportés par les associés achetes ou pris a bail par lui ou mis a sa disposition
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
225000 EUR
Adresse du siège
LA TARTOUZERIE 44680 SAINT-HILAIRE-DE-CHALEONS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMBERT DAVID , CLAUDE , MARIE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1974
Commune de résidence
Saint-Hilaire-de-Chaléons
Nom, Prénom(s)
LAMBERT LUDOVIC , LEON , RENE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
Saint-Hilaire-de-Chaléons
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1997
Siret
41446153300013
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
l'exploitation des biens agricoles apportés par les associés achetes ou pris a bail par lui ou mis a sa disposition
Autres Activités
Élevage de vaches laitières,Culture de la vigne,Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LA TARTOUZERIE
44680 , SAINT-HILAIRE-DE-CHALEONS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
16/02/2009
Description
8800200902162250 ********* Réduction du capital ********* Démission d'un co-gérant Date d'effet de la formalité: 01/01/2009 Changement de capital social de : 187500.00 EUR en : 225000.00 EUR Ancien co-gérant : Madame LAMBERT née COSSON Odile Simone Marie.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise inscrite précédemment auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Nantes a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Nazaire par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
06/02/2006
Description
2250200602060800 ********* Changement de gérant ********* Augmentation de capital Date d'effet de la formalité: 01/01/2006 Changement de capital social de : 152449.02 EUR en : 187500.00 EUR Anc co-gerant : M LAMBERT René Edouard Marie. GERANT : M LAMBERT Ludovic. CO-GERANT : M LAMBERT Ludovic.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
19/11/1997
Description
Historique : PUBLICITE DE CONSTITUTION : LE COURRI ER DE PAIM- BOEUF
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).