Entreprise : MONTE CRISTO - SIREN 414 413 567
Identité
Dénomination
MONTE CRISTO
SIREN (siège)
414 413 567
Date d'immatriculation au RNE
22/10/1998
Date de fin de la personne morale
21/10/2096
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
10 PL DES TOURS 77115 BLANDY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRETEAU RICHARD , JEAN , CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1971
Commune de résidence
Bourron-Marlotte
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/06/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/11/1997
Siret
41441356700028
Enseigne
MONTE-CRISTO.
Code APE
923H
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Discothèque, bar, snack, restaurant.
Adresse
10 PL 10 Place des Tours
77115 , Blandy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/11/1997
Siret
41441356700010
Enseigne
BIG BOY
Code APE
923H
Adresse
LES MONTS D OLMES
09300 , MONTFERRIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
08/03/2004
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 08/03/2004 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
08/03/2004
Description
: Radiation d'office
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
09/01/2002
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 07/01/2002 nommant M GROSSET-GRANGE Roland R en qualité de Juge Commissaire remplaçant
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
26/06/2001
Description
: Par Jugement en date du 25/06/2001 le Tribunal de Commerce de MELUN a nommé M BRETEAU Richard Jean Claude en qualité de Liquidateur Amiable
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
28/06/2000
Description
- Date de cessation d'activité : 29/02/2000.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
05/06/2000
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 05/06/2000 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 26/03/1999. Juge Commissaire : M JOSSE CLAUDE Liquidateur : Maitre COUDRAY Yves 50 BLD ARISTIDE BRIAND RESIDENCE "LE DAUPHIN" 77000 MELUN
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
22/10/1998
Description
Historique des observations depuis le 22/10/1998 : Acte constitutif déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Foix en date du 28.9.1998 publié dans La Gazette Ariégeoise du 8.11.1997. Transfert de siège à compter du 01.04.1998 publié dans La République de Seine et Marne. Ancien siège : Les Monts d'Olmes 09300 Montferrier - Mise sans activité à compter du 29/02/2000 suite à liquidation judiciaire.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).