Entreprise : UNION DES TRANSPORTEURS DU SUD - SIREN 414 411 900
Identité
Dénomination
UNION DES TRANSPORTEURS DU SUD
Sigle
UTS
SIREN (siège)
414 411 900
Date d'immatriculation au RNE
14/11/1997
Date de fin de la personne morale
13/11/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
121959.21 EUR
Adresse du siège
ZONE INDUSTRIELLE 47140 PENNE D'AGENAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PONSOLLE JEAN-PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
VILLENEUVE SUR LOT
Nom, Prénom(s)
SISTERNAS GUY
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
VILLENEUVE SUR LOT
Nom, Prénom(s)
ORLANDO VERONIQUE , NATHALIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
PENNE D'AGENAIS
Nom, Prénom(s)
CASTEIG DANIEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
VILLENEUVE SUR LOT
Nom, Prénom(s)
SOUBIRAN ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
VILLENEUVE SUR LOT
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/07/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/11/1997
Siret
41441190000015
Nom commercial
UTS LOMPECH
Code APE
602M
Origine du fonds
Autre
Activité principale
TRANSPORTS ROUTIERS : SERVICE DE TRANSPORT PUBLIC DE MARCHANDISES, LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES
Adresse
ZONE INDUSTRIELLE
47140 , Penne-d'Agenais - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
199
Date d'ajout
28/01/2005
Description
Nomination d'un juge-commissaire PAR JUGEMENT EN DATE DU 21/01/2005, SOPHIE BRUNET-AMAN A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE-COMMISSAIRE Date d'effet : 21/01/2005
Numéro d'observation
779
Date d'ajout
22/05/2003
Description
MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE SUITE A LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE DE TRANSPORTS SUIVANT ACTE RECU PAR MAITRE BORDES EN DATE DU 17.04.03, MAITRE CERA ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE A VENDU LE FONDS AU PROFIT DE LA SOCIETE LAROCHE PELTIER ET COMPAGNIE RCS NIORT 026 480 020 LA FEUILLE DU 24.04.2003 Date d'effet : 27/07/2001
Numéro d'observation
1906
Date d'ajout
12/11/2002
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 06/09/2002, LA SCP Y.GUGUEN ET O. STUTZ A ETE DESIGNEE EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN EN REMPLACEMENT DE Y. GUGUEN DEMISSIONNAIRE. A COMPTER DU 01 JUILLET 2002
Numéro d'observation
1207
Date d'ajout
30/07/2001
Description
SUIVANT JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLENEUVE SUR LOT EN DATE DU 27 JUILLET 2001 : PLAN DE CESSION AU PROFIT DE LA SOCIETE LAROCHE PEL- TIER. LE TRIBUNAL A AUTORISE L'ADMINISTRATEUR A PASSER LES ACTES DE CESSION ET A NOMME MAITRE YANNICK GUGUEN, 22 BOULEVARD SAINT CYR - 47300 VILLENEUVE SUR LOT, COMME COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN. Date d'effet : 27/07/2001
Numéro d'observation
1152
Date d'ajout
24/07/2001
Description
EN DATE DU 20/07/2001, JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE 1 SEMAINE ET INTIMANT A COMPARAITRE EN CHAMBRE DU CONSEIL LE 20/07/2001 Date d'effet : 20/07/2001
Numéro d'observation
1074
Date d'ajout
10/07/2001
Description
EN DATE DU 06/07/2001, JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE 15 JOURS ET INTIMANT A COMPARAITRE EN CHAMBRE DU CONSEIL LE 20/07/2001 A COMPTER DU 06/07/2001 Date d'effet : 06/07/2001
Numéro d'observation
766
Date d'ajout
07/05/2001
Description
EN DATE DU 04/05/2001, JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE DEUX MOIS ET INTIMANT A COMPARAITRE EN CHAMBRE DU CONSEIL LE 06/07/2001 Date d'effet : 04/05/2001
Numéro d'observation
605
Date d'ajout
09/04/2001
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 06/04/2001, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLENEUVE / LOT A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: FRANCOIS CALMEIL JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT.: REPRESENTANT DES CREANCIERS: MAITRE YANNICK GUGUEN 22 BOULEVARD SAINT CYR 47300 VILLENEUVE SUR LOT ADMINISTRATEUR(S) ............ : MAITRE SERGE CERA 41 RUE MARECHAL FOCH 65000 TARBES ASSISTANCE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 05/04/2001 Date d'effet : 06/04/2001
Numéro d'observation
580
Date d'ajout
05/04/2001
Description
PAR DECLARATION EN DATE DU 05 AVRIL 2001, U.T.S. A DECLARE AU GREFFE SON ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS SUITE A L'IMPOSSIBILITE DE FAIRE FACE A SON PASSIF EXIGIBLE AVEC SON ACTIF DISPONIBLE Date d'effet : 05/04/2001
Numéro d'observation
778
Date d'ajout
08/06/1999
Description
AUX TERMES D'UNE DELIBERATION EN DATE DU 30 DECEMBRE 1998, L'ASSEMBLEE GENERALE A NOMME MONSIEUR GUY SISTERNAS EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR CHRISTIAN DUROU DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 30/12/98 (LE COURRIER FRANCAIS DU 30.04.1999)
Numéro d'observation
703
Date d'ajout
19/05/1999
Description
SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 30/12/98 MODIFICATION DU CAPITAL ANCIEN CAPITAL : 500 000 F NOUVEAU CAPITAL : 800 000 F A COMPTER DU 14/04/99
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 800 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 121 959.21 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).