Entreprise : SCI DU MOULIN - SIREN 414 349 035
Identité
Dénomination
SCI DU MOULIN
SIREN (siège)
414 349 035
Date d'immatriculation au RNE
06/11/1997
Début d’activité
06/10/1997
Date de fin de la personne morale
05/11/2096
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, administration, gestion d'immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
29 RUE DE L'ARCHERIE 60680 JONQUIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERRIER HUGUES , JEAN-FRANCOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Jonquières
Nom, Prénom(s)
FAURE SYLVIE , CLAUDINE , DENISE
Nom d'usage
PERRIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Jonquières
Dénomination
HOLDING PERRIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Jonquières
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/10/1997
Siret
41434903500025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration, gestion d'immeubles
Autres Activités
Acquisition, administration, gestion d'immeubles
Adresse
29 RUE DE L'ARCHERIE
60680 , JONQUIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
06/10/1997
Siret
41434903500017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
153 RUE JEAN JAURES
60610 , LACROIX-SAINT-OUEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
06/11/1997
Description
Historique des observations depuis le 06/11/1997 : Du 12 Juillet 2006 : inscription modificative : Ancien siège social et établissement principal au 25 Janvier 2006 : LA CROIX SAINT OUEN 153 rue Jean Jaurès.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).