Entreprise : SARL RELAIS COMMERSON - SIREN 414 337 311
Identité
(Entreprise radiée le 07/04/2021)
Dénomination
SARL RELAIS COMMERSON
SIREN (siège)
414 337 311
Date d'immatriculation au RNE
30/10/1997
Fermeture de l'établissement - 41433731100016
- Date d'effet de la fermeture : 07/04/2021
Date de fin de la personne morale
29/10/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
37 CHE BOIS JOLY POTIER 97418 LE TAMPON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PK 27
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HEN-TING JEAN , BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Le Tampon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/04/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/1997
Siret
41433731100016
Nom commercial
RELAIS COMMERSON.
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
RESTAURATION, PLATS A EMPORTER.
Code APRM
1085ZZ - Fabrication de plats préparés
Adresse
2 RTE 37 rue du Bois Joly Pottier LA PLAINE DES CAFRES
97418 , Le Tampon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PK 27
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
07/04/2021
Description
Radiation d'office - art. R123-131 du code de commerce (au terme d'un délai de trois ans après la mention de dissolution, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3067
Date d'ajout
27/08/2007
Description
Changement d'adresse du à Mairie (formalité gratuite) Ancienne mention : 2 Route du Volcan - PK 27 - 97418 LA PLAINE DES CAFRES Nouvelle mention : 37 rue du Bois Joly Pottier - 97418 LA PLAINE DES CAFRES Date d'effet : 26/09/2006
Numéro d'observation
4089
Date d'ajout
14/12/2006
Description
Dissolution anticipée de la société ET NOMINATION DE M. HEN-TING JEAN BERNARD EN QUALITE DE LIQUIDATEUR Date d'effet : 01/04/2005
Numéro d'observation
2124
Date d'ajout
12/07/2005
Description
Cessation d'activité avec maintien provisoire de l'immatriculation Cessation totale d'activité sans disparition de la personne morale (mise en location gérance du fonds à SARL LUCO - 37 Chemin Concession - 97418 PLAINE DES CAFRES Date d'effet : 01/04/2005
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).