Entreprise : SCI LES CRAYS SUR L EGLISE - SIREN 414 306 902
Identité
Dénomination
SCI LES CRAYS SUR L EGLISE
SIREN (siège)
414 306 902
Date d'immatriculation au RNE
14/11/1997
Début d’activité
30/09/1997
Date de fin de la personne morale
13/11/2047
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
la propriété, l'administration, la location et la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
LE BOURG 71260 SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BILLARD FLORENCE , MURIEL
Nom d'usage
GUILLARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Laizé
Nom, Prénom(s)
GUILLARD STEPHANE , ERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Laizé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/09/1997
Siret
41430690200019
Nom commercial
SCI LES CRAYS SUR L'EGLISE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
la propriété, l'administration, la location et la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers
Autres Activités
la propriété, l'administration, la location et la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers
Adresse
LE BOURG
71260 , SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F17/001617
Date d'ajout
26/04/2017
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur GUILLARD Stephane Ancienne Adresse : PIERRE AIGUE 71960 BUSSIERES Nouvelle Adresse : 51 Rue de Beaudemon Blany 71870 LAIZE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/001617
Date d'ajout
26/04/2017
Description
Modification relative aux associés de société civile :(décret 2005/77 du 01/02/2005) GUILLARD Stephane Eric nom d'usage : GUILLARD Stephane devient Associé BILLARD Florence Muriel nom d'usage : GUILLARD Florence devient Associée
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 28 octobre 1997 -No A802 - DOCUMENTS A.P. du 10 octobre 1997
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).