Entreprise : EARL FERME DE LA CABINETTE - SIREN 414 301 259
Identité
Dénomination
EARL FERME DE LA CABINETTE
SIREN (siège)
414 301 259
Date d'immatriculation au RNE
30/10/1997
Début d’activité
01/10/1997
Date de fin de la personne morale
29/10/2096
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Exercice des activités agricoles et généralement toutes activités se rattachant a cet objet, notamment entreprise de travaux agricoles
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
91125 EUR
Adresse du siège
LA CABINETTE 41150 VEUZAIN-SUR-LOIRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Onzain
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMBERT SYLVIE , MARYLINE
Nom d'usage
RAGOT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
ONZAIN
Nom, Prénom(s)
RAGOT DIDIER , CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
ONZAIN
Nom, Prénom(s)
RAGOT LOIC
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1986
Commune de résidence
VEUZAIN-SUR-LOIRE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1997
Siret
41430125900019
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exercice des activités agricoles et généralement toutes activités se rattachant a cet objet, notamment entreprise de travaux agricoles
Autres Activités
Elevage d ovins et de caprins,Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Culture de la vigne
Adresse
LA CABINETTE
41150 , VEUZAIN-SUR-LOIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Onzain
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5013
Date d'ajout
24/10/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/10/2011 : Nouveau : RAGOT Loïc, Gérant(e)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3233
Date d'ajout
06/11/2000
Description
ANCIEN CO-GERANT : LAMBERT ERIC ANCIENNE FORME : GAEC NOUVELLE FORME : EARL ANCIEN CAPITAL SOCIAL : 607 500 FRANCS NOUVEAU CAPITAL SOCIAL : 91 125 EUROS A COMPTER DU 01/10/2000
Numéro d'observation
2770
Date d'ajout
24/08/1998
Description
DEBUT D'ACTIVITE DE LA SOCIETE : 01/10/1997 ANCIEN CAPITAL SOCIAL : 415 300 F NOUVEAU CAPITAL SOCIAL : 607 500 F A COMPTER DU 23/01/1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).