Entreprise : SNC ANTILLE INDUSTRIES N°2 - SIREN 414 275 594
Identité
Dénomination
SNC ANTILLE INDUSTRIES N°2
SIREN (siège)
414 275 594
Date d'immatriculation au RNE
17/10/1997
Date de fin de la personne morale
16/10/2012
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
FOUR A CHAUX SUD 97232 LE LAMENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
6LOT MANHITY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
ANTILLES CONSEILS INVESTISSEMENTS
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Le Lamentin
Dénomination
SOURCE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Marcq en Baroeul
Dénomination
HACOFRAIG
Qualité
Autre
Commune de résidence
Marcq en Baroeul
Dénomination
DUQUESNE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Marcq en Baroeul
Dénomination
GESTACOT
Qualité
Autre
Commune de résidence
Marcq en Baroeul
Dénomination
PHACOT
Qualité
Autre
Commune de résidence
Marcq en Baroeul
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/08/1997
Siret
41427559400029
Code APE
712A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Location simple de longue durée de véhicules et biens d'équipements professionnels.
Adresse
FOUR A CHAUX SUD
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
6LOT MANHITY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16773
Date d'ajout
26/11/2015
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2003 Liquidateur : ANTILLES CONSEILS INVESTISSEMENTS (SARL) représentée par DE REYNAL DE SAINT-MICHEL Stephane Marie Joseph Marc Le siège de la liquidation est fixé à : Journal d'annonces légales :JUSTICE DU 15/01/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2801
Date d'ajout
05/06/2003
Description
Modification autre TRANSFERT DU SIEGE DE L'ETGABLISSEMENT SIS, IMM LUC ELISABETH - ZONE DE LA JAMBETTE 97232 LAMENTIN A COMPTER DU 04/12/2002
Numéro d'observation
5330
Date d'ajout
29/12/1998
Description
CESSIONS DE PARTS SOCIALES
Numéro d'observation
5330
Date d'ajout
29/12/1998
Description
Modification autre NOUVEAUX ASSOCIES : SOURCE - HACOFRAIG - DUQUESNE - GESTACOT - PHACOT LA SOCIETE ANTILLES CONSEILS INVESTISSEMENTS ANCIENNEMENT ASSOCIE-GERANT EST ACTUELLEMENT GERANT ASSOCIE PARTANT : MR DE REYNAL DE SAINT MICHEL STEPHANE A DATER DU 25/06/98
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).