Entreprise : GAEC DU CROUZOULOUS - SIREN 414 260 232
Identité
Dénomination
GAEC DU CROUZOULOUS
SIREN (siège)
414 260 232
Date d'immatriculation au RNE
30/10/1997
Début d’activité
01/09/1997
Date de fin de la personne morale
29/10/2047
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Vaches allaitantes
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
46500 EUR
Adresse du siège
CROZES HAUTS 12230 SAINT-JEAN-DU-BRUEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JUANABERRIA JEAN-MARIE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
La cavalerie
Nom, Prénom(s)
SALINAS FANNY , PAULE , CLEMENTINE
Nom d'usage
TRAMIER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1981
Commune de résidence
Saint-Jean-du-Bruel
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1997
Siret
41426023200015
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Vaches allaitantes
Autres Activités
Elevage d'ovins et de caprins,Elevage d'autres bovins et de buffles,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
CROZES HAUTS
12230 , SAINT-JEAN-DU-BRUEL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Jean-du-Bruel
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1962
Date d'ajout
26/04/2013
Description
Changement de dénomination à compter du 22/04/2013 Ancienne : EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DES CEVENNES Nouvelle : Groupement Agricole d'Exploitation en Commun DU CROUZOULOUS Transformation de la société à compter du 22/04/2013 Ancienne forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Nouvelle forme : Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Réduction de capital à compter du 22/04/2013 Ancien : 65250 EUR Nouveau : 53400 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/04/2013 : Nouveau : TRAMIER Fanny, Paule, Clémentine, Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Millau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Rodez. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Rodez décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Code NAF : 012a Siret : 414 260 232 00015 la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 410 500.00 FRF nouveau montant : 62 580.32 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).