Entreprise : M C G - SIREN 414 143 495
Identité
(Entreprise radiée le 27/02/2018)
Dénomination
M C G
SIREN (siège)
414 143 495
Date d'immatriculation au RNE
22/10/1997
Fermeture de l'établissement - 41414349500029
- Date d'effet de la fermeture : 18/12/2017
Fermeture de l'établissement - 41414349500011
- Date d'effet de la fermeture : 17/01/2017
Date de fin de la personne morale
21/10/2096
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
11 AV D EPREMESNIL 78400 CHATOU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAFAY FREDERIC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Saint-Valery-en-Caux
Nom, Prénom(s)
THIBAULT DE MENONVILLE THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Versailles
Dénomination
VICTOIRE AUDIT ET CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Versailles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/01/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1997
Siret
41414349500011
Code APE
6920Z - Activités comptables
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités comptables
Adresse
2 RUE CADOT
78510 , TRIEL-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1997
Siret
41414349500029
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice de la profession d'expertise comptable
Adresse
11 AV 11 Avenue d'Epremesnil
78400 , Chatou - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28999
Date d'ajout
27/02/2018
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine réalisée le 30/01/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
28998
Date d'ajout
27/02/2018
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil au profit de l'associé unique la sté EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE rcs 351 329 503 rcs PARIS A compter du 18/12/2017
Numéro d'observation
34541
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).