Entreprise : SCI MAEVA - SIREN 414 108 464
Identité
Dénomination
SCI MAEVA
SIREN (siège)
414 108 464
Date d'immatriculation au RNE
21/10/1997
Début d’activité
01/10/1997
Date de fin de la personne morale
20/10/2047
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Administration et gestion d'immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
75309.81 EUR
Adresse du siège
50 AV VICTOR HUGO 56000 VANNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUILLOTIN CLAUDE-FRANCOIS-MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1943
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
GUILLOTIN JEAN-FRANCOIS , JOSEPH , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
GUILLOTIN CLAUDIE , MARCEL , MARIE
Nom d'usage
ROUX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Rezé
Nom, Prénom(s)
GUILLOTIN CHRISTOPHE , ROGER , SYLVAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Nom, Prénom(s)
LUHERNE ADRIENNE , ROSALIE , MARIE-ANGELE
Nom d'usage
GUILLOTIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1945
Commune de résidence
Vannes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1997
Siret
41410846400010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Administration et gestion d'immeubles
Autres Activités
Administration et gestion d'immeubles
Adresse
50 AV VICTOR HUGO
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2133
Date d'ajout
29/04/2008
Description
Augmentation de capital à compter du 05/11/1998 : Ancien : 1524,49 EUR Nouveau : 75309,81 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/11/1998 : Nouveau : GUILLOTIN Adrienne Rosalie Marie-Angèle, CO-GÉRANTE ASSOCIÉE Régularisation de qualité : GUILLOTIN Claude-François-Marie, GÉRANT devient CO-GÉRANT ASSOCIÉ Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/03/2003 : Nouveau : GUILLOTIN Jean-François Joseph Marie, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : GUILLOTIN Christophe Roger Sylvain, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : ROUX Claudie Marcel Marie, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).