Entreprise : PROVENCE NATURE DEVELOPPEMENT - SIREN 414 095 778
Identité
(Entreprise radiée le 04/03/2019)
Dénomination
PROVENCE NATURE DEVELOPPEMENT
SIREN (siège)
414 095 778
Date d'immatriculation au RNE
25/09/2003
Fermeture de l'établissement - 41409577800034
- Date d'effet de la fermeture : 30/11/2018
Fermeture de l'établissement - 41409577800018
- Date d'effet de la fermeture : 25/07/2003
Fermeture de l'établissement - 41409577800026
- Date d'effet de la fermeture : 26/06/2017
Fermeture de l'établissement - 41409577800042
- Date d'effet de la fermeture : 15/02/2011
Fermeture de l'établissement - 41409577800059
- Date d'effet de la fermeture : 30/11/2018
Date de fin de la personne morale
24/09/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
444500 EUR
Adresse du siège
7 ZA NORD 26230 GRIGNAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RUTH ROMAIN , LUCIEN , JEAN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1978
Commune de résidence
Avignon
Nom, Prénom(s)
RUTH NICOLAS , LOUIS , PAUL , CAMILLE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
Les Angles
Nom, Prénom(s)
LACOUTURE JOSETTE , HENRIETTE
Nom d'usage
RUTH
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Saint-Germain-en-Laye
Dénomination
MOULIERAC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
ARESX.PERT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Avignon
Dénomination
ARESX.PERT AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Avignon
Dénomination
AP CONSULTANTS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Aix en Provence Cedex 3
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2009
Siret
41409577800059
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité de holding et toutes prestations ou services à ses filiales dans tous domaines etc...
Adresse
8 ALL JOSIME MARTIN
13160 , CHATEAURENARD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC JEAN MERMOZ
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/02/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2009
Siret
41409577800042
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
638 AV DE LA LIBERATION
13160 , CHATEAURENARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/07/2003
Siret
41409577800034
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
ACTIVITE DE HOLDING ET TOUTES PRESTATIONS OU SERVICES A SES FILIALES DANS TOUS DOMAINES TOUTES ACTIVITES DE COMMERCIALISATION OU DE PRODUCTION DE TOUS PRODUITS ET CE POUR TOUS SECTEURS ECONOMIQUES
Adresse
7 7 ZA NORD
26230 , Grignan - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2002
Siret
41409577800026
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
HOLDING ET TOUS SERVICES
Adresse
19 RUE JOUFFROY D'ABBANS
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/07/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/10/1997
Siret
41409577800018
Code APE
741J
Adresse
30 B RUE DU VIEIL ABREUVOIR
78100 , SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1947
Date d'ajout
04/03/2019
Description
Radiation du RCS le 04/03/2019 avec effet au 30/11/2018 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Romans par suite de fusion à compter du 30/11/2018 - OLINIRO FINANCE 7 ZA NORD 26230 GRIGNAN, 518 037 064 RCS GTC Romans, société bénéficiaire avec date d'effet au 30/11/2018 (avec effet rétroactif fiscal et comptable au 01/01/2018)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2002B178972
Date d'ajout
06/11/2017
Description
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU LA SOCIETE EST IMMATRICULEE A TITRE SECONDAIRE, A COMPTER DU 26-06-2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).