Entreprise : FRANCE BRICOLAGE - SIREN 414 044 677
Identité
Dénomination
FRANCE BRICOLAGE
SIREN (siège)
414 044 677
Date d'immatriculation au RNE
14/10/1997
Date de fin de la personne morale
13/10/2047
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
253 AV D'ESTIENNE D'ORVES 83500 LA SEYNE-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TORDELLI ALBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
La Seyne-sur-Mer
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/10/1997
Siret
41404467700014
Enseigne
FRANCE BRICOLAGE
Code APE
515H
Origine du fonds
Création
Activité principale
Achat revente d'outillage industriel et de loisirs, importation exportation et plus généralement, négoce d'articles manufacturés et toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet
Adresse
253 AV 223 Avenue ESTIENNE
83500 , La Seyne-sur-Mer - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
D'ORVES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
750
Date d'ajout
16/01/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 14/01/2008 nommant M. Macario juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
764
Date d'ajout
16/01/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon En date du 14/01/2008 Nommant Mme Coulon juge commissaire suppléant
Numéro d'observation
30793
Date d'ajout
17/12/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 13/12/2007 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. Pecorella , nom du liquidateur : Me Bor Henri . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 13/12/2007
Numéro d'observation
17353
Date d'ajout
11/07/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de TOULON en date du 11/07/2006 nommant ME BOR HENRI 59 BD MARECHAL FOCH 83000 TOULON liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
16748
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
7766
Date d'ajout
22/07/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon prononce en date du 20/07/1998 , la liquidation judiciaire sous le numéro 98j00431 , date de cessation des paiements le 06/07/1998 , désigne juge commissaire Mr Pecorella , juge commissaire suppléant Mr Cananzi , liquidateur me Grossetti jean pierre 85 Bd maréchal Foch 83000 Toulon , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
7356
Date d'ajout
07/07/1998
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Toulon , en date du 06/07/1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).