Entreprise : SA FONDERIE ROCCITANIE - SIREN 414 016 931
Identité
Dénomination
SA FONDERIE ROCCITANIE
SIREN (siège)
414 016 931
Date d'immatriculation au RNE
21/10/1997
Date de fin de la personne morale
20/10/2096
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
129581.66 EUR
Adresse du siège
20 RUE PHILIPPE LEBON 81000 ALBI FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
& 22 ZA JARLARD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HIJOSA ANITA
Nom d'usage
PROUZET
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Montaigut-sur-Save
Nom, Prénom(s)
PROUZET FREDERIC-HENRI
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Montaigut-sur-Save
Nom, Prénom(s)
PECHMAGRE CAMINADE ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Villeneuve-sur-Lot Cedex
Nom, Prénom(s)
LACOTE CHRISTIAN , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Bajamont
Dénomination
SOCIETE FORGEC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Brive
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/02/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1997
Siret
41401693100019
Code APE
275E
Origine du fonds
Création
Activité principale
La fonderie. Tant en France Qu'a l'étranger, distribution, Commercialisation de tous produits et services se rapportant directement ou indirectement à la fonderie
Adresse
20 RUE 20/22 rue Philippe Lebon
81000 , Albi - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA Jarlard
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3181
Date d'ajout
18/10/2017
Description
Par jugement en date du 17/10/2017 le Tribunal de Commerce d'Albi a prononcé, au vu rapport de Me MARIOTTI es qualité de Commissaire à l'exécution du plan, la clôture du Plan de cession qui avait été arrêté le 12/02/2002 par le Tribunal.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
76
Date d'ajout
12/01/2005
Description
Cession de l entreprise Correction : C'est par erreur qu'il a été déclaré la vente du fonds à la Ste Fonderies du soleil. En fait le fonds a été vendu à Mr Christian Authier 19 rue Demouilles 31000 Toulouse. La société reste inscrite au Rcs pour les besoins du redressement judiciaire Date d'effet : 05/02/2002
Numéro d'observation
734
Date d'ajout
08/03/2002
Description
Divers procédures collectives Par jugement en date du 05/03/2002 le tribunal a désigné Me F Mariotti 81090 Valdurenque en qualité de mandataire Ad'Hoc avec pour mission de substituer la personne morale dans toutes les actions et formalités découlant de la procédure. Bodacc du 27 mars 2002 n 60 A
Numéro d'observation
509
Date d'ajout
13/02/2002
Description
Plan de redressement / cession Suivant jugement en date du 12/02/2002, le tribunal de commerce d'Albi a arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de Mr Christian Authier et a désigné Me Mariotti 5 rue Mathieu Cros 81090 Valdurenque Commissaire à l'exécution du plan Bodacc du 06.03.2002 n 45 A
Numéro d'observation
2449
Date d'ajout
17/10/2001
Description
Divers procédures collectives Suivant jugement en date du 16/10/2001, ouverture d'une procédure de redressement judiciaire simplifiée et de la période d'observation. Ont été désignés : Juge commissaire : Éveline Lortal représentant des créanciers: Me Mariotti 5, rue Mathieu Cros 81090 Valdurenque Administrateur : Me clottes 5 rue de l'hôtel de ville 81000 Albi Avec une mission d'assistance du débiteur date de cessation des paiements:
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 850 000.00 FRF nouveau montant : 129 581.66 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).