Entreprise : SARL GERARD LEBLANC - SIREN 413 992 215
Identité
Dénomination
SARL GERARD LEBLANC
SIREN (siège)
413 992 215
Date d'immatriculation au RNE
07/10/1997
Date de fin de la personne morale
06/10/2096
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10500 EUR
Adresse du siège
7 RTE LE GENESTAT 33750 SAINT-GERMAIN-DU-PUCH FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEBLANC DAMIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1983
Commune de résidence
Saint-Germain-du-Puch
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/09/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1997
Siret
41399221500017
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
la maîtrise d'oeuvre coordination de chantiers du bâtiment études préalables formalités et devis concernant le bâtiment
Adresse
7 RTE 7 route de la Souloire
33750 , Saint-Germain-du-Puch - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
10/10/2019
Description
Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Libourne en date du 10-10-2019 nommant la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître Christophe MANDON en qualité de mandataire judiciaire en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
04/10/2016
Description
Radiation d'office : article 42 du décret 84-406 du 30 mai 1984 clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 26/09/2016
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
11/04/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LIBOURNE en date du 04/04/2016 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2016.32 désigne liquidateur SELARL Christophe MANDON 2 rue de Caudéran CS 41176 33001 BORDEAUX CEDEX
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
16/02/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de LIBOURNE a prononcé en date du 08/02/2016 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2016.32 date de cessation des paiements le 13/11/2015, et a désigné juge commissaire : Monsieur Philippe THIEULEUX, juge commissaire suppléant : Monsieur Jean Paul CHASSAING, mandataire judiciaire : SELARL Christophe MANDON 2 rue de Caudéran CS 41176 33001 BORDEAUX CEDEX, et a ouvert une période d'observation expirant le 08/08/2016, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
07/10/1997
Description
Historique : JAL LE RESISTANT DU 03.10.1997
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).