Entreprise : LORIENT TISSUS - SIREN 413 957 689
Identité
Dénomination
LORIENT TISSUS
SIREN (siège)
413 957 689
Date d'immatriculation au RNE
07/10/1997
Début d’activité
15/10/1997
Date de fin de la personne morale
06/10/2096
Date de clôture
31/07
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
La vente au détail de tissus et plus généralement de toutes matières textiles et la vente de tous objets mobiliers s'y rapportant
Code APE
4751Z - Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
112 RUE COL JEAN MULLER 56100 LORIENT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THIBAUD DOMINIQUE , FRANCOIS , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Betton
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/10/1997
Siret
41395768900016
Nom commercial
SELF TISSUS
Enseigne
SELF TISSUS
Code APE
4751Z - Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La vente au détail de tissus et plus généralement de toutes matières textiles et la vente de tous objets mobiliers s'y rapportant
Adresse
112 RUE COL JEAN MULLER
56100 , LORIENT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F24/006650
Date d'ajout
13/05/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Quimper en date du 26/04/2024 ordonnant le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 06/09/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/014349
Date d'ajout
16/11/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Quimper en date du 26/10/2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire. Administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion : SELARL AJIRE pris en la personne de Maître Erwan MERLY, 6 cours Raphaël Binet, CS 76531, 35065 Rennes Cedex. Mandataire judiciaire : SELARL FIDES, représentée par Me Bernard CORRE, 6 rue Saint Marc, 29000 Quimper. Date de cessation des paiements : 23/10/2023.
Numéro d'observation
1822
Date d'ajout
11/02/2019
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/01/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).