Entreprise : SCI INDIGO - SIREN 413 957 499
Identité
(Entreprise radiée le 12/10/2021)
Dénomination
SCI INDIGO
SIREN (siège)
413 957 499
Date d'immatriculation au RNE
16/10/1997
Date de fin de la personne morale
15/10/2096
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
50308.18 EUR
Adresse du siège
LA COCHINAIS 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR GAUDIN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERARD LYDIE , SANDRA
Nom d'usage
GAUDIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VILAIN MONIQUE , DENISE , RENEE
Nom d'usage
GAUDIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
GAUDIN CATHERINE , MONIQUE
Nom d'usage
LERMITE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Mouzeil
Nom, Prénom(s)
LERMITE FREDERIC , JEAN , MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Mouzeil
Nom, Prénom(s)
GAUDIN STEPHANE , MICHEL , GILLES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Commune de résidence
Piriac Sur Mer
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/08/1997
Siret
41395749900010
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
location immobilière propriété, administration, exploitation par tous moyens de tous biens immobiliers
Adresse
la Cochinais chez mr & Mme Gaudin Michel
44360 , Saint-Etienne-de-Montluc - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR GAUDIN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
12/10/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 10-12-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
12/10/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 10-12-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : Informateur Judiciaire DU : 25-12-2020, adresse de liquidation : au siège social la Cochinais 44360 Saint-Etienne-de-Montluc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a é té rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe d u Tribunal de Commerce de Nantes par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).