Entreprise : JECO - SIREN 413 930 702
Identité
Dénomination
JECO
SIREN (siège)
413 930 702
Date d'immatriculation au RNE
06/10/1997
Début d’activité
26/06/1997
Date de fin de la personne morale
05/10/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Prendre des participations dans toutes personnes morales, civiles ou commerciales ainsi que la gestion de ces participations, gérer les participations recueillies par voie d'apport ou de fusion
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
10671.43 EUR
Adresse du siège
11 RUE DE WUENHEIM 68700 WATTWILLER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Wattwiller
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COURTOIS PASCAL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Wattwiller
Nom, Prénom(s)
COURTOIS JULES , ALOYSE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1991
Commune de résidence
Wattwiller
Dénomination
SLA AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Oberhausbergen
Dénomination
JPS CONSEILS & EXPERTISE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Hœnheim
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/06/1997
Siret
41393070200019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prendre des participations dans toutes personnes morales, civiles ou commerciales ainsi que la gestion de ces participations, gérer les participations recueillies par voie d'apport ou de fusion
Autres Activités
Prendre des participations dans toutes personnes morales, civiles ou commerciales ainsi que la gestion de ces participations, gérer les participations recueillies par voie d'apport ou de fusion
Adresse
11 RUE DE WUENHEIM
68700 , WATTWILLER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Wattwiller
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
8040
Date d'ajout
17/06/2022
Description
Transformation de la société à compter du 27/12/2021 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/12/2021 : Changement de qualité : COURTOIS Pascal, Gérant devient Président
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).