Entreprise : SARL DUPAS GOUY - SIREN 413 892 803
Identité
Dénomination
SARL DUPAS GOUY
SIREN (siège)
413 892 803
Date d'immatriculation au RNE
08/10/1997
Date de fin de la personne morale
15/10/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
68200 EUR
Adresse du siège
IMP DU 3 AOUT 1944 44850 SAINT-MARS-DU-DESERT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOUY DOMINIQUE , JOSEPH , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Saint-Mars-du-Désert
Nom, Prénom(s)
DUPAS ROGER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
ST MARS DU DESERT
Nom, Prénom(s)
GOUY DOMINIQUE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
ST MARS DU DESERT
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/09/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/1997
Siret
41389280300011
Code APE
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Code APRM
4322BB - Installation de chauffage individuel
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
MONTAGE EN CHAUFFAGE GENIE CLIMATIQUE
Code APRM
4322BB - Installation de chauffage individuel
Code APRM
4322BB - Installation de chauffage individuel
Adresse
IMP DU 3 AOUT 1944
44850 , SAINT-MARS-DU-DESERT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
31/03/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 15-12-2019 AVEC DATE D'EFFET AU 15-12-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
17/06/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-01-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : Informateur Judiciaire DU : 21-06-2019, adresse de liquidation : au siège social Impasse du 3 Août 1944 44850 SAINT MARS DU DESERT.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
05/11/2018
Description
MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 12-09-2018 -VENTE DU FONDS AU PROFIT DE LA SOCIETE CADR'ENERGIE (RCS NANTES 538.837.964)
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
16/10/1997
Description
Historique : PUBLICITE CONSTITUTION : PRESSE OCEAN ------------------ Mention du 16/08/2001 : CHANGE MENT DE CAPITAL SOCIAL PRECEDEMMENT FIXE A 440 000 F. (PVA DU 12 JUILLET 2001)
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
16/10/1997
Description
Observations concernant l'établissement situé impa sse du 3 Août 1944 44850 Saint-Mars-du-Désert : OR IGINE DU FONDS : FONDS ACQUIS PAR APPORT DE MM DUP AS ROGER ET GOUY DOMINIQUE - NON INSCRITS AU RCS - PUBLICITE : NEANT (FONDS ARTISANAL)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).