Entreprise : BINOCLES SARL - SIREN 413 890 385
Identité
Dénomination
BINOCLES SARL
SIREN (siège)
413 890 385
Date d'immatriculation au RNE
09/03/2010
Début d’activité
22/12/2008
Date de fin de la personne morale
08/03/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Acquisition exploitation de fonds de commerce d'optique lunetterie et tous articles instruments et produits se rapportant à l'optique et l'Accoustique et achat vente location de biens immobilers
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
22 RUE PIERRE CORRE 95410 GROSLAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAVAILLE DENIS , FREDERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Groslay
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/12/2008
Siret
41389038500029
Nom commercial
ALAIN AFFLELOU
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition exploitation de fonds de commerce d'optique lunetterie et tous articles instruments et produits se rapportant à l'optique et l'Accoustique et achat vente location de biens immobilers
Adresse
22 RUE PIERRE CORRE
95410 , GROSLAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/09/1997
Siret
41389038500011
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Activité principale
Commerces de détail d'optique
Adresse
3 RUE FERRAGUS
93300 , AUBERVILLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29270
Date d'ajout
09/03/2010
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Transfert du siège et de l'établissement principal depuis le Greffe de Bobigny (depuis le 30 septembre 1997 au 21 décembre 2008) vers le Greffe de Pontoise. La société ne conserve aucune activité à l'ancien siège.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
29269
Date d'ajout
09/03/2010
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Numéro d'observation
29268
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).