Entreprise : SCI JOFFRE - SIREN 413 744 442
Identité
Dénomination
SCI JOFFRE
SIREN (siège)
413 744 442
Date d'immatriculation au RNE
15/09/1997
Début d’activité
01/08/1997
Date de fin de la personne morale
14/09/2096
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété, administration et gestion d'immeubles .
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
45765.19 EUR
Adresse du siège
88 RUE JOACHIM DU BELLAY 49100 ANGERS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ANGERS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAUD DENISE
Nom d'usage
ORVAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Angers
Nom, Prénom(s)
BOUYE CATHERINE
Nom d'usage
DUBIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Lorient
Nom, Prénom(s)
BRUNET JEAN , REYNOLD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Angers
Nom, Prénom(s)
JOUANNEAU MADELEINE
Nom d'usage
POIRIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1923
Commune de résidence
MORANNES SUR SARTHE-DAUMERAY
Nom, Prénom(s)
LEJEUNE MARIE-AUDE
Nom d'usage
BENIARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Le Pouliguen
Nom, Prénom(s)
LERAY MARIE-AGNES
Nom d'usage
BRUNET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
Angers
Nom, Prénom(s)
ORVAIN PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Angers
Nom, Prénom(s)
PELTIER DOMINIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1980
Commune de résidence
Batz-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
POIRIER ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1926
Commune de résidence
MORANNES SUR SARTHE-DAUMERAY
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1997
Siret
41374444200018
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, administration et gestion d'immeubles .
Autres Activités
Propriété, administration et gestion d'immeubles .
Adresse
88 RUE JOACHIM DU BELLAY
49100 , ANGERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ANGERS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1555
Date d'ajout
08/02/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/09/2006 : Nouveau : ORVAIN Philippe, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : ORVAIN Denise, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : BOUYE Jean-Jacques, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : BOUYE Evelyne, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : BRUNET Marie-Agnès, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : PELTIER Dominique, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : BENIARD Marie-Aude, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : POIRIER ANDRE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : POIRIER Madeleine, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Changement de qualité : BRUNET Jean Reynold, GÉRANT(E) devient GÉRANT ASSOCIÉ
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 300 200.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 45 765.19 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).