Entreprise : SAS JP DENIS - SIREN 413 727 470
Identité
Dénomination
SAS JP DENIS
SIREN (siège)
413 727 470
Date d'immatriculation au RNE
17/09/1997
Début d’activité
01/09/1997
Date de fin de la personne morale
16/09/2096
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Maçonnerie générale, location de matériel
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Capital social
165000 EUR
Adresse du siège
RUE LE BOSMELET 76720 VAL-DE-SCIE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE CORRE PIERRE-YVES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
Quimper Cedex
Nom, Prénom(s)
DENIS JEAN-PAUL , JOSEPH , RAYMOND
Nom d'usage
DENIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
OFFRANVILLE
Dénomination
KARL ART HOLDING
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
VAL-DE-SCIE
Dénomination
OUEST CONSEILS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Quimper Cedex
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1997
Siret
41372747000028
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Maçonnerie générale, location de matériel
Adresse
LE BOSMELET
76720 , VAL-DE-SCIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1997
Siret
41372747000010
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
MACONNERIE GENERALE
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Adresse
RUE JEAN MACE
76720 , VAL-DE-SCIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1279
Date d'ajout
02/05/2019
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs Par Jugement du 26/04/2019, le Tribunal de Commerce de DIEPPE a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18. Date d'effet : 26/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1280
Date d'ajout
02/05/2019
Description
Radiation du RCS le 02/05/2019 avec effet au 26/04/2019
Numéro d'observation
222
Date d'ajout
02/02/2015
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure Jugement du 23/01/2015, le Tribunal de Commerce DE DIEPPE a prononcé la liquidation judiciaire. Liquidateur : Maître Philippe LEBLAY - 46, RAMPE BEAUVOISINE - 76000 ROUEN. Date d'effet : 23/01/2015
Numéro d'observation
2417
Date d'ajout
17/11/2014
Description
Adoption d'un plan de cession en RJ ou LJ Par Jugement du 14/11/2014, le Tribunal de Commerce de DIEPPE a arrêté le plan de cession totale de SAS JP Denis (SAS). Date d'effet : 14/11/2014
Numéro d'observation
1581
Date d'ajout
23/07/2014
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire Par Jugement du 18/07/2014, le Tribunal de Commerce de DIEPPE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Fixe à 6 mois, la durée de la période d'observation. Mandataire Judiciaire : Maître Philippe LEBLAY - 46, RAMPE BEAUVOISINE - 76000 ROUEN Administrateur Judiciaire :Yves BOURGOIN SELARL - 103, RUE MARTAINVILLE - 76000 ROUEN, avec mission outre les pouvoirs conférés par la loi, d' assistance Date de cessation des paiements: 17/07/2014. Date d'effet : 18/07/2014
Numéro d'observation
1880
Date d'ajout
29/08/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/03/2012 : Partant : SARL ROMACOM, Commissaire aux comptes titulaire Partant : BARON Jean Marc, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : SACA OUEST CONSEILS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : LE CORRE Pierre-Yves, Commissaire aux comptes suppléant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).