Entreprise : WIART HOLDING - SIREN 413 655 804
Identité
Dénomination
WIART HOLDING
SIREN (siège)
413 655 804
Date d'immatriculation au RNE
05/09/1997
Début d’activité
22/07/1997
Date de fin de la personne morale
04/09/2096
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Activités des sociétés holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1426922 EUR
Adresse du siège
587 RUE CLEMENCEAU 59552 LAMBRES-LEZ-DOUAI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
WIART PATRICE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Lambres-lez-Douai
Nom, Prénom(s)
KRAWIEC JEAN , PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1943
Commune de résidence
Cuincy
Dénomination
GL COMMISSAIRES ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Marcq-en-Barœul
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/07/1997
Siret
41365580400016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
587 RUE CLEMENCEAU
59552 , LAMBRES-LEZ-DOUAI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5238
Date d'ajout
09/12/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/11/2013 : Partant : CARETTI BERNARD, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : ACTIV AUDIT (SAS), Commissaire aux comptes suppléant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Transformation d'une société civile en société par actions simplifiée (sas) en date du 28.06.2002.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).