Entreprise : SARL LEONE - SIREN 413 632 498
Identité
Dénomination
SARL LEONE
SIREN (siège)
413 632 498
Date d'immatriculation au RNE
10/09/1997
Début d’activité
25/08/1997
Date de fin de la personne morale
09/09/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
La prise et la détention de participations dans toutes sociétés existantes ou à créer ayant un objet industriel, commercial et immobilier.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1057500 EUR
Adresse du siège
40 RUE ALEXANDRE DUMAS 75011 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Minetti JEAN-SEBASTIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1977
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/08/1997
Siret
41363249800049
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
La prise et la détention de participations dans toutes sociétés existantes ou à créer ayant un objet industriel, commercial et immobilier.
Autres Activités
La prise et la détention de participations dans toutes sociétés existantes ou à créer ayant un objet industriel, commercial et immobilier.
Adresse
40 RUE ALEXANDRE DUMAS
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/07/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/08/1997
Siret
41363249800015
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Activité principale
Activités de soutien aux cultures
Adresse
CHT MALROME
33490 , SAINT-ANDRE-DU-BOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/03/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/07/2013
Siret
41363249800023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
46 AV DES TERNES
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/01/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/03/2019
Siret
41363249800031
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
20 RUE DE MOGADOR
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2013B1503819
Date d'ajout
23/03/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 23/03/2022 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P202101164 désigne liquidateur SELAS ETUDE JP en la personne de Me Jérôme Pierrel 98 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, , maintient M. Rémi Grenier, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SCP THEVENOT PARTNERS Administrateurs Judiciaires en la personne de Me Aurélia Perdereau
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2013B1503817
Date d'ajout
02/02/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 02/02/2022 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 29/01/2022, soit jusqu'au 29/07/2022
Numéro d'observation
2013B1503815
Date d'ajout
29/07/2021
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 29/07/2021 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202101164 date de cessation des paiements le 26/11/2020, et a désigné juge commissaire : M. Rémi Grenier, administrateur : SCP THEVENOT PARTNERS Administrateurs Judiciaires en la personne de Me Aurélia Perdereau 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELAS ETUDE JP en la personne de Me Jérôme Pierrel 98 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, , et a ouvert une période d'observation expirant le 29/01/2022, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2013B150384
Date d'ajout
05/04/2019
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 03-09-2018
Numéro d'observation
2013B150381
Date d'ajout
29/07/2013
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).