Entreprise : DECO-CUISINE - SIREN 413 628 116
Identité
(Entreprise radiée le 21/04/2023)
Dénomination
DECO-CUISINE
SIREN (siège)
413 628 116
Date d'immatriculation au RNE
10/09/1997
Date de fin de la personne morale
09/09/2096
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
ZA LES COUETIS 44680 SAINT-MARS-DE-COUTAIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RICHARD DIDIER , GUY , GEORGES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Saint-Mars-de-Coutais
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/10/1997
Siret
41362811600019
Code APE
524H
Adresse
1 LA GOHELIERE
44680 , SAINT-MARS-DE-COUTAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/04/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/10/1997
Siret
41362811600027
Nom commercial
DECO-CUISINE & BAIN, DECO-BAIN
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, vente et pose de cuisines salles de bain.
Adresse
ZA les Couëtis
44680 , Saint-Mars-de-Coutais - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
21/04/2023
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
21/04/2023
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 20/04/2023
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
08/11/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de NANTES, a prononcé, en date du 08/11/2017, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro 2017-507, date de cessation des paiements le 15/10/2017, et a désigné liquidateur Maître BLANC DE LA SELARL BLANC MJ-O 6 PLACE VIARME 44000 NANTES, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
15/09/2014
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 31-07-2014
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
10/09/1997
Description
Historique : PUBLICITE DE CONSTITUTION : ECHO DE L 'OUEST
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).