Entreprise : SCI LA CHACRA - SIREN 413 606 633
Identité
(Entreprise radiée le 15/04/2019)
Dénomination
SCI LA CHACRA
SIREN (siège)
413 606 633
Date d'immatriculation au RNE
08/09/1997
Date de fin de la personne morale
07/09/2047
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
577019.53 EUR
Adresse du siège
PROPRIETE "LA CHACRA" 64990 VILLEFRANQUE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PROPRIETE LA CHACRA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VAN VAECK SANDRINE , NICOLE
Nom d'usage
BLEITRACH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Le plessis robinson
Nom, Prénom(s)
BLEITRACH MARIE , CHRISTINE , FRANCOISE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1997
Commune de résidence
Sceaux
Nom, Prénom(s)
BLEITRACH ZOE , LUNA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/2004
Commune de résidence
Le plessis robinson
Nom, Prénom(s)
BLEITRACH FELIX , NINO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/2008
Commune de résidence
Le plessis robinson
Nom, Prénom(s)
VITTONATTO BEATRICE , MARIE- , FRANCOISE
Nom d'usage
LARTIGAU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
BLEITRACH JEROME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1974
Commune de résidence
Paris 14
Nom, Prénom(s)
VITTONATTO MARIE-THERESE
Nom d'usage
VIGNAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Grasse
Nom, Prénom(s)
VITTONATTO FRANCOISE
Nom d'usage
BLEITRACH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Paris 06
Nom, Prénom(s)
VITTONATTO JEAN-MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Le Bouscat
Nom, Prénom(s)
BLEITRACH JULIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1980
Commune de résidence
Paris 13
Nom, Prénom(s)
VIGNAL SARAH
Nom d'usage
LE LOURD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1973
Commune de résidence
Saint-Cloud
Nom, Prénom(s)
VIGNAL CHLOE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1988
Commune de résidence
Grasse
Nom, Prénom(s)
LARTIGAU PERRINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1993
Commune de résidence
Bizanos
Nom, Prénom(s)
LARTIGAU LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1995
Commune de résidence
Bizanos
Nom, Prénom(s)
PIGEON EMILIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
Biarritz
Nom, Prénom(s)
PIGEON THOMAS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1981
Commune de résidence
Biarritz
Nom, Prénom(s)
PIGEON PAULINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1987
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
FUSTER ALICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1987
Commune de résidence
Bizanos
Nom, Prénom(s)
VIGNAL OLIVIA
Nom d'usage
TERRAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1976
Commune de résidence
Paris 12
Nom, Prénom(s)
VIGNAL CHARLOTTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1980
Nom, Prénom(s)
VITTONATTO ANOUK
Nom d'usage
GARCIA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Saint-Jean-d'Illac
Nom, Prénom(s)
VITTONATTO BENOIT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1978
Commune de résidence
Bordeaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/03/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/09/1997
Siret
41360663300019
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété, administration, exploitation et gestion de tous immeubles bâtis
Adresse
Propriété "la Chacra"
64990 , Saint-Pierre-d'Irube - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Villefranque
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3504
Date d'ajout
15/04/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 11/03/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3502
Date d'ajout
15/04/2019
Description
Dissolution à compter du 11/03/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 11/03/2019, liquidateur : Thomas PIGEON, siège de la liquidation : 3 Rue de Silhouette 64200 Biarritz, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches du Pays Basque et des Pyrénées-Atlantiques en date du 03/04/2019
Numéro d'observation
1066
Date d'ajout
20/02/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/12/2007 : décès de Mr Jean Louis VITTONATTO co-gérant
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 785 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 577 019.53 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).